EP2498251 - PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DU SIGNAL, PROCESSEUR D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE TRAITEMENT DU SIGNAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.10.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2012/37] | Inventeur(s) | 01 /
SUGIYAMA, Akihiko c/o NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2012/37] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2019/52] |
Précédent [2012/37] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10828387.0 | 02.11.2010 | [2019/52] | WO2010JP69869 | Numéro de priorité, date | JP20090255419 | 06.11.2009 Format original publié: JP 2009255419 | [2012/37] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011055829 | Date: | 12.05.2011 | Langue: | JA | [2011/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2498251 | Date: | 12.09.2012 | Langue: | EN | [2012/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2498251 | Date: | 25.12.2019 | Langue: | EN | [2019/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.05.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.07.2013 | Classification | IPC: | G10L21/0208 | [2013/32] | CPC: |
G10L21/0208 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/37] | G10L21/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN, INFORMATIONSPROZESSOR UND SIGNALVERARBEITUNGSPROGRAMM | [2012/37] | Anglais: | SIGNAL PROCESSING METHOD, INFORMATION PROCESSOR, AND SIGNAL PROCESSING PROGRAM | [2012/37] | Français: | PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DU SIGNAL, PROCESSEUR D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE TRAITEMENT DU SIGNAL | [2012/37] | Entrée dans la phase régionale | 22.03.2012 | Traduction produite | 22.03.2012 | Taxe nationale de base payée | 22.03.2012 | Taxe de recherche payée | 22.03.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.03.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/37] | 03.02.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2019 | Date des procédures orales | 04.07.2019 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 10.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 06.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.11.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.09.2017 | Opposition(s) | 28.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.11.2010 | AL | 25.12.2019 | AT | 25.12.2019 | CY | 25.12.2019 | CZ | 25.12.2019 | DK | 25.12.2019 | EE | 25.12.2019 | ES | 25.12.2019 | FI | 25.12.2019 | HR | 25.12.2019 | IT | 25.12.2019 | LT | 25.12.2019 | LV | 25.12.2019 | MC | 25.12.2019 | MK | 25.12.2019 | MT | 25.12.2019 | NL | 25.12.2019 | PL | 25.12.2019 | RO | 25.12.2019 | RS | 25.12.2019 | SE | 25.12.2019 | SI | 25.12.2019 | SK | 25.12.2019 | SM | 25.12.2019 | TR | 25.12.2019 | BG | 25.03.2020 | NO | 25.03.2020 | GR | 26.03.2020 | IS | 25.04.2020 | PT | 20.05.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 02.11.2010 | |
AL | 25.12.2019 | ||
AT | 25.12.2019 | ||
CY | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
MT | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 25.12.2019 | |
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 25.12.2019 | |
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 25.03.2020 | Citations: | Recherche | [XI]US4630304 (BORTH DAVID E [US], et al) [X] 1-6,8 * column 6, lines 10-30 * * column 7, lines 40-46 * * column 8, lines 5-10 * * column 11, lines 16-29 * * figures 3,6c *[I] 7 | Recherche internationale | [Y]JP2006065067 (NEC CORP); | [X]WO2007058121 (NEC CORP [JP], et al) | Examen | - JIE CHEN ET AL, "Low-Complexity Echo and NEXT Cancellers for High-Speed Ethernet Transceivers", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I: REGULAR PAPERS, IEEE, US, (20081001), vol. 55, no. 9, doi:10.1109/TCSI.2008.920085, ISSN 1549-8328, pages 2827 - 2840, XP011333233 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TCSI.2008.920085 | par le demandeur | JPH08221092 | JP2006279185 | JP2008203879 | JP4282227B | JP2009255419 | - M. BEROUTI; R. SCHWARTZ; J. MAKHOUL, "Enhancement of speech corrupted by acoustic noise", PROCEEDINGS OF ICASSP'79, (197904), pages 208 - 211, XP001079151 |