EP2499817 - APPAREIL D'AFFICHAGE D'IMAGES ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.11.2017 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.11.2017 | Demande réputée retirée | publié le 27.12.2017 [2017/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Précédent [2012/38] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
JUNG, Young Kook 16 Woomyun-dong Seocho-ku Seoul 137-724 / KR | [2012/38] | Mandataire(s) | Schicker, Silvia, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/38] | Schicker, Silvia, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10830152.4 | 10.11.2010 | WO2010KR07896 | Numéro de priorité, date | KR20090108710 | 11.11.2009 Format original publié: KR 20090108710 | [2012/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011059220 | Date: | 19.05.2011 | Langue: | EN | [2011/20] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2499817 | Date: | 19.09.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 17.11.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.02.2014 | Classification | IPC: | H04N5/445, H04N21/482, H04N21/422, H04N21/475 | [2014/11] | CPC: |
H04N21/4821 (EP,US);
H04N5/445 (KR);
H04N21/42204 (EP,US);
H04N21/4227 (KR);
H04N21/47 (KR);
H04N21/4755 (EP,US);
H04N21/482 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2012/38] | H04N5/445 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/38] | Titre | Allemand: | BILDANZEIGEVORRICHTUNG UND BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR | [2012/38] | Anglais: | IMAGE DISPLAY APPARATUS AND OPERATION METHOD THEREFOR | [2012/38] | Français: | APPAREIL D'AFFICHAGE D'IMAGES ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2012/38] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.2012 | Taxe nationale de base payée | 09.06.2012 | Taxe de recherche payée | 09.06.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.06.2012 | Requête en examen déposée [2012/38] | 18.06.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 29.07.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/52] | 24.08.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.05.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP1246465 (CANAL PLUS SA [FR]) [Y] 1-3,7-15 * paragraph [0006] * * paragraph [0008] * * paragraphs [0023] - [0027] * * paragraph [0033] * * paragraph [0126] * * paragraphs [0132] - [0135] * * paragraph [0139] * * figures 2-4, 8, 9 *; | [XY]US2006064716 (SULL SANGHOON [KR], et al) [X] 1-3,6,11-15 * paragraph [0251] * * paragraphs [0296] - [0298] * * paragraph [0303] * * paragraph [0329] * * figures 1A-1C, 6D * [Y] 1-5,7-15; | [Y]JP2006140732 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [Y] 4,5 * paragraphs [0012] - [0014] * * paragraphs [0046] - [0048] ** figures 1,5 *; | [XA]WO2009130810 (SHARP KK [JP], et al) [X] 1,2,6,9,11-14 * abstract * [A] 3-5,10,15; | EP2293179 [ ] (SHARP KK [JP]) [ ] * page 3 * * paragraphs [0013] - [0014] * * paragraph [0033] * * Lines 1-18 of; paragraph [0036] * * paragraphs [0048] - [0050] * * paragraphs [0052] - [0053] * * paragraph [0057] * * claims 2,3 * * figures 4,6,21 * | Recherche internationale | [A]JP2004356774 (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC, et al); | [A]KR20060093511 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]KR20090077477 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) |