EP2499305 - PIEU EN BÉTON À INTÉGRITÉ CONTRÔLÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.10.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.10.2015 | Demande réputée retirée | publié le 18.11.2015 [2015/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Smart Structures Inc. 324 South Second Street Pike 13 Southampton, Pennsylvania 18966 / US | [2012/38] | Inventeur(s) | 01 /
HECHT, Kurt 935 Tower View Circle New Hope Pennsylvania 18938 / US | [2012/38] | Mandataire(s) | LBP Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte mbB Siegfried-Kühn-Straße 4 76135 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Précédent [2014/21] | Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Patentanwälte Partnerschaft mbB Bismarckstraße 16 76133 Karlsruhe / DE | ||
Précédent [2012/38] | Kaiser, Magnus Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstrasse 16 76133 Karlsruhe / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10830759.6 | 12.11.2010 | WO2010US56444 | Numéro de priorité, date | US20090260995P | 13.11.2009 Format original publié: US 260995 P | [2012/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011060214 | Date: | 19.05.2011 | Langue: | EN | [2011/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2499305 | Date: | 19.09.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 19.05.2011 | Classification | IPC: | E02D31/02 | [2012/38] | CPC: |
E02D33/00 (EP,US);
E02D5/34 (EP,US);
G01M5/0041 (EP,US);
G01M5/0066 (EP,US);
G01M5/0083 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/38] | Titre | Allemand: | BETONPFEILER MIT INTAKTHEITSÜBERWACHUNG | [2012/38] | Anglais: | INTEGRITY MONITORED CONCRETE PILINGS | [2012/38] | Français: | PIEU EN BÉTON À INTÉGRITÉ CONTRÔLÉE | [2012/38] | Entrée dans la phase régionale | 18.05.2012 | Taxe nationale de base payée | 18.05.2012 | Taxe de recherche payée | 18.05.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.05.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/38] | 02.06.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/47] | 06.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2014 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3603141 (KINKEAD ALFRED NORMAN); | [A]US4336595 (ADAMS THOMAS E, et al); | [A]US5086651 (WESTERMO BRUCE [US], et al); | [A]US2001049968 (KIM JIN KEUN [KR], et al); | [A]US6533502 (MCVAY MICHAEL C [US], et al); | [X]US2006021447 (HECHT KURT [US], et al); | [A]US2009169380 (NIES JACOB JOHANNES [NL], et al) |