Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2011115639 | Dossier mondial | 19.05.2011 | A1 | Numéro de priorité | Date | US94523310 | 12.11.2010 | US26099509 | 13.11.2009 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP2013510971 | Dossier mondial | 28.03.2013 | A | Numéro de priorité | Date | WO2010US56444 | 12.11.2010 | US26099509 | 13.11.2009 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN102725453 | Dossier mondial | 10.10.2012 | A | Numéro de priorité | Date | WO2010US56444 | 12.11.2010 | US26099509 | 13.11.2009 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | AU2010319397 | Dossier mondial | 31.05.2012 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2010US56444 | 12.11.2010 | US26099509 | 13.11.2009 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2499305 | Dossier mondial | 19.09.2012 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2010US56444 | 12.11.2010 | US26099509 | 13.11.2009 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CA2780632 | 19.05.2011 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2010US56444 | 12.11.2010 | US26099509 | 13.11.2009 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2011060214 | Dossier mondial | 19.05.2011 | A1 | Numéro de priorité | Date | US26099509 | 13.11.2009 |