EP2498609 - MODULATEURS DE RÉCEPTEUR DE SPHINGOSINE-1-PHOSPHATE HÉTÉROCYCLIQUES SÉLECTIFS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.03.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.02.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Celgene International II Sàrl Rue des Moulins 2108 Couvet / CH | [2017/19] |
Précédent [2012/38] | Pour tous les Etats désignés Receptos, Inc. 10835 Road to the Cure, 205 San Diego, CA 92121 / US | Inventeur(s) | 01 /
BOEHM, Marcus, F. 2811 Maple Street San Diego, CA 92104 / US | 02 /
MARTINBOROUGH, Esther 11128 Portobelo Drive San Diego, CA 92124 / US | 03 /
BRAHMACHARY, Enugurthi 11795 Spruce Run Dr. No. C San Diego, CA 92131 / US | 04 /
MOORJANI, Manisha 8389 Reagan Glen San Diego, CA 92127 / US | 05 /
TAMIYA, Junko 258 Argus Way Oceanside, CA 92057 / US | 06 /
HUANG, Liming 12788 Adolphia Court San Diego, CA 92129 / US | 07 /
YEAGER, Adam, Richard 3468 Copley Avenue San Diego, CA 92116 / US | [2018/16] |
Précédent [2012/38] | 01 /
BOEHM, Marcus, F. 2811 Maple Street San Diego CA 92104 / US | ||
02 /
MARTINBOROUGH, Esther 11128 Portobelo Drive San Diego CA 92124 / US | |||
03 /
BRAHMACHARY, Enugurthi 11795 Spruce Run Dr. C San Diego CA 92131 / US | |||
04 /
MOORJANI, Manisha 8389 Reagan Glen San Diego CA 92127 / US | |||
05 /
TAMIYA, Junko 258 Argus Way Oceanside CA 92057 / US | |||
06 /
HUANG, Liming 12788 Adolphia Court San Diego CA 92129 / US | |||
07 /
YEAGER, Adam, Richard 3468 Copley Avenue San Diego CA 92116 / US | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2018/16] |
Précédent [2012/38] | Cohausz & Florack Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10830879.2 | 15.11.2010 | [2018/16] | WO2010US56759 | Numéro de priorité, date | US20090262474P | 18.11.2009 Format original publié: US 262474 P | US20090261295P | 13.11.2009 Format original publié: US 261295 P | [2012/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011060391 | Date: | 19.05.2011 | Langue: | EN | [2011/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2498609 | Date: | 19.09.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2498609 | Date: | 18.04.2018 | Langue: | EN | [2018/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 19.05.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.04.2013 | Classification | IPC: | A01N43/78, A61K31/425 | [2012/38] | CPC: |
C07D417/12 (EP,CN,KR,US);
C07D285/12 (EP,CN,KR,US);
C07D277/30 (EP,CN,KR,US);
A61K31/433 (KR);
A61K45/06 (KR);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P31/16 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07C209/62 (US);
C07C253/30 (US);
C07C269/04 (US);
C07C29/143 (US);
C07C313/06 (US);
C07D285/135 (EP,KR,US);
C07D333/24 (EP,CN,KR,US);
C07D333/28 (EP,KR,US);
C07D333/38 (EP,US);
C07D413/12 (EP,KR,US);
C07D417/10 (EP,CN,US);
C07F5/02 (KR,US);
C07F7/188 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/38] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SELEKTIVE HETEROCYCLISCHE SPHINGOSIN-1-PHOSPHATREZEPTORMODULATOREN | [2012/38] | Anglais: | SELECTIVE HETEROCYCLIC SPHINGOSINE 1 PHOSPHATE RECEPTOR MODULATORS | [2012/38] | Français: | MODULATEURS DE RÉCEPTEUR DE SPHINGOSINE-1-PHOSPHATE HÉTÉROCYCLIQUES SÉLECTIFS | [2012/38] | Entrée dans la phase régionale | 06.06.2012 | Taxe nationale de base payée | 06.06.2012 | Taxe de recherche payée | 06.06.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.06.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.06.2012 | Requête en examen déposée [2012/38] | 20.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.01.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.09.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 02.02.2018 | Taxe de délivrance payée | 02.02.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.03.2018 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 13.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.07.2015 | Opposition(s) | 21.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.11.2010 | AL | 18.04.2018 | AT | 18.04.2018 | CY | 18.04.2018 | CZ | 18.04.2018 | EE | 18.04.2018 | FI | 18.04.2018 | HR | 18.04.2018 | LT | 18.04.2018 | LV | 18.04.2018 | MC | 18.04.2018 | MK | 18.04.2018 | PL | 18.04.2018 | RO | 18.04.2018 | RS | 18.04.2018 | SI | 18.04.2018 | SK | 18.04.2018 | SM | 18.04.2018 | TR | 18.04.2018 | BG | 18.07.2018 | NO | 18.07.2018 | IS | 18.08.2018 | LU | 15.11.2018 | MT | 15.11.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/31] | HU | 15.11.2010 | |
AL | 18.04.2018 | ||
AT | 18.04.2018 | ||
CY | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
MK | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 15.11.2010 | |
AL | 18.04.2018 | ||
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AL | 18.04.2018 | |
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 18.04.2018 | |
LT | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | Citations: | Recherche | [I]WO2004058149 (MERCK & CO INC [US], et al) [I] 1-15* claim 1 * | Recherche internationale | [Y]US6511975 (NISHI TAKAHIDE [JP], et al); | [Y]US2006161005 (DOHERTY GEORGE A [US], et al); | [Y]US2008009534 (CHENG PETER T [US], et al); | [Y]US2008249093 (COLANDREA VINCENT J [US], et al) | par le demandeur | - LIT et al., "Salt Selection for Basic Drugs", IntJ. Pharm., (19860000), vol. 33, pages 201 - 217 |