EP2513224 - SIPHON DE CUVE CONDUCTEUR ET SIPHON DISTRIBUTEUR, PROCÉDÉ DE MISE À LA TERRE DE CELUI-CI, ET COMPOSITION ÉLECTRIQUEMENT CONDUCTRICE POUR LA FABRICATION DUDIT SIPHON DE CUVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.12.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.12.2016 | Demande réputée retirée | publié le 11.01.2017 [2017/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KPS Fueling Solutions Snd. Bhd. 14, Jalan Teknologi 3/1, Section 3 Selangor Science Park 1 Kota Damansara 47810 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan / MY | [2014/39] |
Précédent [2012/43] | Pour tous les Etats désignés Guardian Venture Oil&Gas Sdn. Bhd. 25-31, Jalan Apollo U5/186 Seksyen U5 Bandar Pinggiran Subang 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan / MY | Inventeur(s) | 01 /
JOSEPH, Brian John (NRIC NO. 590616-10-6659) P 07-04 Selat Horizon Condo Klebang Melaka / MY | [2012/43] | Mandataire(s) | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [2014/16] | Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | ||
Précédent [2012/43] | Stones, James Alexander Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10837935.5 | 15.12.2010 | WO2010MY00320 | Numéro de priorité, date | WO2009MY00206 | 15.12.2009 Format original publié: PCT/MY2009/000206 | [2012/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011074940 | Date: | 23.06.2011 | Langue: | EN | [2011/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2513224 | Date: | 24.10.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.06.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 23.06.2011 | Classification | IPC: | C08L67/06, C08K3/04, H01B1/24 | [2012/43] | CPC: |
B67D7/3209 (EP,US);
B67D7/3236 (EP,US);
B67D7/78 (EP,US);
Y10T137/0402 (EP,US);
Y10T137/85978 (EP,US);
Y10T29/49117 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/43] | Etats autorisant lextension | BA | 13.07.2012 | ME | 13.07.2012 | Titre | Allemand: | LEITENDE TANKWANNE UND SPENDERWANNE, VERFAHREN ZU IHRER ERDUNG UND ELEKTRISCH LEITENDE ZUSAMMENSETZUNG ZUR HERSTELLUNG DER TANKWANNE | [2012/43] | Anglais: | CONDUCTIVE TANK SUMP AND DISPENSER SUMP, AND METHOD OF EARTHING PROCESS OF THE SAME, AND ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COMPOSITION FOR FABRICATION OF TANK SUMP | [2012/43] | Français: | SIPHON DE CUVE CONDUCTEUR ET SIPHON DISTRIBUTEUR, PROCÉDÉ DE MISE À LA TERRE DE CELUI-CI, ET COMPOSITION ÉLECTRIQUEMENT CONDUCTRICE POUR LA FABRICATION DUDIT SIPHON DE CUVE | [2012/43] | Entrée dans la phase régionale | 13.07.2012 | Taxe nationale de base payée | 13.07.2012 | Taxe de recherche payée | 13.07.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.07.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/43] | 01.07.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/02] | 27.07.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2015 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0099717 (BRITISH PETROLEUM CO PLC [GB]); | [X]US2008096032 (GUHA PROBIR K [US], et al); | [X]DE2022848 (LICENTIA TALALMANYOKAT FERTEKE); | [A]US5545679 (BOLLINGER JR PARKER A [US], et al); | [A]US2007007495 (HAYES RICHARD A [US]); | [A]US6852790 (THIELEN ALAIN [BE], et al); | [A]GB2031924 (M & G TANKERS LTD) |