EP2518461 - CAPTEUR INFRAROUGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.06.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.06.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.06.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.05.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Materials Corporation 3-2, Otemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8117 / JP | [2012/44] | Inventeur(s) | 01 /
NAKAMURA, Kenzo c/o Mitsubishi Materials Corporation Central Research Institute 1002-14, Mukohyama Naka-shi Ibaraki 311-0102 / JP | 02 /
KITAGUCHI, Sei c/o Central Research Institute Omiya Office Mitsubishi Materials Corporation 297 Kitabukuro-cho 1-chome Omiya-ku, Saitama-shi Saitama 330-8508 / JP | 03 /
ISHIKAWA, Mototaka c/o Mitsubishi Materials Corporation Central Research Institute 1002-14, Mukohyama Naka-shi Ibaraki 311-0102 / JP | [2012/44] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/30] |
Précédent [2012/44] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10839237.4 | 14.12.2010 | [2017/30] | WO2010JP72436 | Numéro de priorité, date | JP20090295857 | 25.12.2009 Format original publié: JP 2009295857 | [2012/44] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011078004 | Date: | 30.06.2011 | Langue: | JA | [2011/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2518461 | Date: | 31.10.2012 | Langue: | EN | [2012/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2518461 | Date: | 26.07.2017 | Langue: | EN | [2017/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 30.06.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.2015 | Classification | IPC: | G01J5/20, G01J1/02, G01J5/10 | [2015/14] | CPC: |
G01J5/10 (EP,US);
G01J1/02 (KR);
G01J5/064 (EP,US);
G01J5/20 (KR);
G01J5/80 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/44] | G01J5/20, G01J1/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INFRAROTSENSOR | [2012/44] | Anglais: | INFRARED SENSOR | [2012/44] | Français: | CAPTEUR INFRAROUGE | [2012/44] | Entrée dans la phase régionale | 14.06.2012 | Traduction produite | 14.06.2012 | Taxe nationale de base payée | 14.06.2012 | Taxe de recherche payée | 14.06.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.06.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.06.2012 | Requête en examen déposée [2012/44] | 26.08.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.12.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.04.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.01.2017 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 10.01.2017 | 10.01.2017 | Date des procédures orales (annulées) | 24.02.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.05.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 10.05.2017 | Taxe de délivrance payée | 10.05.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.06.2017 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 12.06.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.12.2015 | Opposition(s) | 30.04.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.12.2010 | AL | 26.07.2017 | AT | 26.07.2017 | CY | 26.07.2017 | CZ | 26.07.2017 | DK | 26.07.2017 | EE | 26.07.2017 | ES | 26.07.2017 | FI | 26.07.2017 | HR | 26.07.2017 | IT | 26.07.2017 | LT | 26.07.2017 | LV | 26.07.2017 | MC | 26.07.2017 | MK | 26.07.2017 | NL | 26.07.2017 | PL | 26.07.2017 | PT | 26.07.2017 | RO | 26.07.2017 | RS | 26.07.2017 | SE | 26.07.2017 | SI | 26.07.2017 | SK | 26.07.2017 | SM | 26.07.2017 | TR | 26.07.2017 | BG | 26.10.2017 | NO | 26.10.2017 | GR | 27.10.2017 | IS | 26.11.2017 | IE | 14.12.2017 | LU | 14.12.2017 | MT | 14.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/27] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
MK | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
PT | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
TR | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
MK | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
TR | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
MK | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 26.07.2017 | |
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 26.07.2017 | |
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 26.07.2017 | |
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 26.07.2017 | |
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 26.07.2017 | |
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 26.07.2017 | |
NO | 26.10.2017 | Citations: | Recherche | [Y]JPH1019670 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [Y] 1,2 * paragraph [0023]; figure 2 *; | [Y]JP2002305102 (CORNERSTONE SENSORS INC) [Y] 1,2 * figures 5a, 5d * | Recherche internationale | [A]JPH07260579 (ISHIZUKA DENSHI KK); | [Y]JPH1019670 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [A]JPH10318830 (OSAKA PREFECTURE, et al); | [Y]JP2002305102 (CORNERSTONE SENSORS INC); | [Y]JP2003194630 (ISHIZUKA ELECTRONICS CORP); | [AE]JP2010281578 (MITSUBISHI MATERIALS CORP) | Examen | JP3327668B |