EP2530264 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR LE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/49] | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF PERMETTANT DE TRAITER LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | ||
[2016/50] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.04.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.04.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.04.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | [2012/49] | Inventeur(s) | 01 /
MASUDA, Tomotsugu C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | 02 /
TAKAYANAGI, Ko C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | 03 /
OKUDA, Keisuke C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | 04 /
NISHIZAWA, Kazuki C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | [2012/49] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2017/22] |
Précédent [2012/49] | Bongiovanni, Simone, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 IT-10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 10844631.1 | 11.06.2010 | [2017/22] | WO2010JP59936 | Numéro de priorité, date | JP20100016704 | 28.01.2010 Format original publié: JP 2010016704 | [2012/49] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011092873 | Date: | 04.08.2011 | Langue: | JA | [2011/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2530264 | Date: | 05.12.2012 | Langue: | EN | [2012/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2530264 | Date: | 31.05.2017 | Langue: | EN | [2017/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 04.08.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.05.2015 | Classification | IPC: | F01N3/023, F01N3/025, F01N3/035, F01N9/00, F01N13/00, F02D41/00, F02D41/02, F02D41/40, F02B29/04, F02D9/04 | [2016/50] | CPC: |
F01N13/009 (EP,US);
F01N3/02 (KR);
F01N3/023 (KR);
F01N3/0235 (EP,US);
F01N3/0253 (EP,US);
F01N3/035 (EP,US);
F01N9/00 (KR);
F01N9/002 (EP,US);
F02D31/001 (EP);
F02D41/0002 (EP,US);
F02D41/0235 (EP,US);
F01N2240/36 (EP,US);
F01N2430/08 (EP,US);
F01N2560/06 (EP,US);
F01N2900/08 (EP,US);
F01N2900/1404 (EP,US);
F02B29/0406 (EP,US);
F02D2041/0022 (EP,US);
F02D2041/0265 (EP,US);
F02D2200/0802 (EP,US);
F02D2200/0812 (EP,US);
F02D41/025 (EP,US);
F02D41/029 (EP,US);
F02D41/405 (EP,US);
F02D9/04 (EP,US);
F02M26/05 (EP,US);
F02M26/10 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/26] | F01N3/02, F02D45/00, F01N9/00, F01N13/00, F01N3/025, F01N3/023, F01N3/035, F02D9/04, F02D41/02, F02D41/40, F02B29/04, F02M25/07, F02D41/00 | ||
Précédent IPC [2012/49] | F01N3/02, F02D45/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG DER ABGASE EINER BRENNKRAFTMASCHINE | [2016/50] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR TREATING EXHAUST GAS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2012/49] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR LE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | [2016/50] |
Précédent [2012/49] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERARBEITUNG DER ABGASE EINES VERBRENNUNGSMOTORS | ||
Précédent [2012/49] | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF PERMETTANT DE TRAITER LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | Entrée dans la phase régionale | 29.05.2012 | Traduction produite | 29.05.2012 | Taxe nationale de base payée | 29.05.2012 | Taxe de recherche payée | 29.05.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.05.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/49] | 16.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.11.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.03.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 23.03.2017 | Taxe de délivrance payée | 23.03.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.11.2016 | Opposition(s) | 01.03.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.06.2010 | AL | 31.05.2017 | AT | 31.05.2017 | CY | 31.05.2017 | CZ | 31.05.2017 | DK | 31.05.2017 | EE | 31.05.2017 | ES | 31.05.2017 | FI | 31.05.2017 | HR | 31.05.2017 | LT | 31.05.2017 | LV | 31.05.2017 | MC | 31.05.2017 | MK | 31.05.2017 | NL | 31.05.2017 | PL | 31.05.2017 | PT | 31.05.2017 | RO | 31.05.2017 | SE | 31.05.2017 | SI | 31.05.2017 | SK | 31.05.2017 | SM | 31.05.2017 | TR | 31.05.2017 | IE | 11.06.2017 | LU | 11.06.2017 | MT | 11.06.2017 | BE | 30.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | FR | 31.07.2017 | BG | 31.08.2017 | NO | 31.08.2017 | GR | 01.09.2017 | IS | 30.09.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/27] | HU | 11.06.2010 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CY | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
MK | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
PT | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
TR | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 11.06.2010 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CY | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
MK | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
TR | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 11.06.2010 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CY | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
MK | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 11.06.2010 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CY | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 11.06.2010 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 31.05.2017 | |
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | Citations: | Recherche | [I]EP1426591 (NISSAN MOTOR [JP]) [I] 1,3,4 * paragraphs [0005] , [0032] , [0040] , [0044] , [0054] , [0083] - [0087] * * claim 1 * * figures 1,2A-2E *; | [A]EP1790837 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-5 * paragraphs [0029] - [0038] * * figure 1 * | Recherche internationale | [Y]JP2003254133 (MITSUBISHI MOTORS CORP); | [Y]JP2005113800 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]JP2008038821 (DENSO CORP); | [Y]JP2006274907 (MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS); | [A]JP2004190668 (NISSAN MOTOR); | [A]JP2006118461 (TOYOTA MOTOR CORP) | par le demandeur | JP2004068804 | JP2003027921 |