EP2543331 - PROTHÈSE POUR IMPLANTS DENTAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.10.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.10.2015 | Demande réputée retirée | publié le 11.11.2015 [2015/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Internacional Dental 2007, SL Calle Juan de la Cierva 66 Polígono Industrial Valdearenal Norte 28939 Arroyomolinos (Madrid) 28939 Madrid / ES | [2013/02] | Inventeur(s) | 01 /
ALVAREZ GARCÍA, José Calle Mar del Norte 59 Majadahonda E-28220 Madrid / ES | 02 /
CABANAS, George Ernest Calle Mar del Norte 59 Majadahonda SP- INJA E-28220 Madrid / ES | [2013/02] | Mandataire(s) | Urizar Anasagasti, Jesus Maria C/ Segre 27- 1° 28002 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2013/02] | Urizar Anasagasti, Jesus Maria Paseo de la Castellane 72- 1° 28046 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 10846914.9 | 05.03.2010 | WO2010ES70124 | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011107627 | Date: | 09.09.2011 | Langue: | ES | [2011/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2543331 | Date: | 09.01.2013 | Langue: | EN | [2013/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 09.09.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.09.2014 | Classification | IPC: | A61C1/08, A61C8/00, A61C13/225 | [2014/43] | CPC: |
A61C13/225 (EP,US);
A61C8/0095 (US);
A61C1/084 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/02] | A61C8/00, A61C13/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2013/02] | Titre | Allemand: | PROTHESE FÜR ZAHNIMPLANTATE | [2013/02] | Anglais: | PROSTHESIS FOR DENTAL IMPLANTS | [2013/02] | Français: | PROTHÈSE POUR IMPLANTS DENTAIRES | [2013/02] | Entrée dans la phase régionale | 13.09.2012 | Traduction produite | 21.09.2012 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2012 | Taxe de recherche payée | 21.09.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.09.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.09.2012 | Requête en examen déposée [2013/02] | 21.04.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/46] | 09.06.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2015 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0622053 (MEDEVELOP AB [SE]) [A] 1 * page 3, line 45 - page 5, line 55; figures 1-8 *; | [X]WO03003933 (DE CLERCK RENE [BE]) [X] 1 * page 4, line 18 - page 9, line 8; figures 1-5 *; | [A]EP2103276 (NOBEL BIOCARE SERVICES AG [CH]) [A] 1* paragraph [0074] - paragraph [0162]; figures 1-15 * | Recherche internationale | [A]US2002192620 (JORNEUS LARS [SE], et al); | [A]ES2201906 (TOBOSO RAMON JESUS [ES]); | [X]ES2206763T (TECH D USINAGE SINLAB INC) |