EP2583388 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉDUCTION D'INTERFÉRENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.03.2018 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 09.03.2018 | Demande réputée retirée | publié le 11.04.2018 [2018/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Solutions and Networks Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | [2013/46] |
Précédent [2013/17] | Pour tous les Etats désignés Nokia Siemens Networks OY Karaportti 3 02610 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
REDANA, Simone Schlierseestrasse 19 81541 Munchen / DE | 02 /
ZENG, Erlin Rm 1605, Bld A-12, Xisan Qi Jian Hai Dian District Beijing 100096 / CN | 03 /
WANG, Haiming Room 1403, Unit 5, Building 101 Jiang Fu Jia Yuan Jiang Tai Road Chao Yang District Beijing 100015 / CN | 04 /
HAN, Jing Room 5-401, Building 2 Huang Ting Zi Residential Area Hai Dian District Beijing 100088 / CN | [2013/17] | Mandataire(s) | Borgström, Markus, et al Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG T&I IPR Patent Administration St.-Martin-Straße 76 80240 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/46] | Borgström, Markus, et al Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG CEF T&I IPR / Patent Administration 80240 Munich / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10853394.4 | 21.06.2010 | WO2010CN00898 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011160250 | Date: | 29.12.2011 | Langue: | EN | [2011/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2583388 | Date: | 24.04.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 29.12.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.2017 | Classification | IPC: | H04B7/155, H04W52/18 | [2013/17] | CPC: |
H04B7/15528 (EP,US);
H04W24/02 (US);
H04B7/15 (US);
H04W52/243 (EP,US);
H04W52/46 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2013/17] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR INTERFERENZMINDERUNG | [2013/17] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING INTERFERENCE | [2013/17] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉDUCTION D'INTERFÉRENCE | [2013/17] | Entrée dans la phase régionale | 21.01.2013 | Taxe nationale de base payée | 21.01.2013 | Taxe de recherche payée | 21.01.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.01.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.01.2013 | Requête en examen déposée [2013/17] | 17.10.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/15] | 22.11.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2017 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2008214182 (WANG SHU-SHAW [US], et al) [X] 1,4,6,9,11-15 * paragraphs [0024] , [0 35] - [0037]; figure 3 * [I] 2,3,5,7,8,10; | [XI]US2009233544 (OYMAN OZGUR [US], et al) [X] 1-4,6-9,11-15 * paragraphs [0044] , [0049] , [0052] , [0053] , [0055] , [0 57] , [0 61]; figures 4,5,9 *[I] 5,10 | Recherche internationale | [X]CN101192871 (BEIJING SANSUNG COMM TECHNOLOG [CN]); | [A]CN101192872 (BEIJING SANSUNG COMM TECHNOLOG [CN]); | [A]US2009053994 (SENARATH NIMAL [CA], et al); | [A]US2010124880 (WU XINZHOU [US], et al); | [A] - LG ELECTRONICS, "Consideration on Resource Allocation for Relay Backhaul Link", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #56, R1-090790, (20090209), XP050318647 | [A] - RESEARCH IN MOTION, LIMITED, "L2 Relay Interference Mitigation", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #55BIS, R1-090026, (20090112), pages 1 - 6, XP050317974 |