EP2572755 - COLLIMATEUR MULTILAME, DISPOSITIF DE THÉRAPIE À FAISCEAU DE PARTICULES, ET DISPOSITIF DE PLANIFICATION DE THÉRAPIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.07.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Précédent [2013/13] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
IWATA, Takaaki c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2013/13] | Mandataire(s) | Ilgart, Jean-Christophe, et al Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [2013/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10856134.1 | 17.08.2010 | WO2010JP63874 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012023176 | Date: | 23.02.2012 | Langue: | JA | [2012/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2572755 | Date: | 27.03.2013 | Langue: | EN | [2013/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2572755 | Date: | 17.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 23.02.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.2013 | Classification | IPC: | A61N5/10, G21K1/04 | [2014/01] | CPC: |
A61N5/103 (EP,US);
A61N5/1045 (US);
A61N5/1042 (EP,US);
A61N5/1043 (EP,US);
G21K1/046 (EP,US);
A61N2005/1087 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/13] | A61N5/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2013/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOLLIMATOR MIT MEHREREN KLAPPEN, TEILCHENSTRAHLENTHERAPIEVORRICHTUNG UND THERAPIEPLANUNGSVORRICHTUNG | [2013/13] | Anglais: | MULTILEAR COLLIMATOR, PARTICLE BEAM THERAPY DEVICE AND THERAPY PLANNING DEVICE | [2013/13] | Français: | COLLIMATEUR MULTILAME, DISPOSITIF DE THÉRAPIE À FAISCEAU DE PARTICULES, ET DISPOSITIF DE PLANIFICATION DE THÉRAPIE | [2013/13] | Entrée dans la phase régionale | 17.12.2012 | Traduction produite | 17.12.2012 | Taxe nationale de base payée | 17.12.2012 | Taxe de recherche payée | 17.12.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.12.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/13] | 20.02.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.08.2014 | Taxe de délivrance payée | 07.08.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.08.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP14180469.0 / EP2808058 | EP16150354.5 / EP3031495 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.04.2014 | Opposition(s) | 18.06.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.08.2010 | AL | 17.09.2014 | AT | 17.09.2014 | BE | 17.09.2014 | BG | 17.09.2014 | CY | 17.09.2014 | CZ | 17.09.2014 | DK | 17.09.2014 | EE | 17.09.2014 | ES | 17.09.2014 | FI | 17.09.2014 | HR | 17.09.2014 | IT | 17.09.2014 | LT | 17.09.2014 | LV | 17.09.2014 | MC | 17.09.2014 | MK | 17.09.2014 | MT | 17.09.2014 | PL | 17.09.2014 | RO | 17.09.2014 | SE | 17.09.2014 | SI | 17.09.2014 | SK | 17.09.2014 | SM | 17.09.2014 | TR | 17.09.2014 | NO | 17.12.2014 | GR | 18.12.2014 | IS | 17.01.2015 | PT | 19.01.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 17.08.2010 | |
AT | 17.09.2014 | ||
BE | 17.09.2014 | ||
BG | 17.09.2014 | ||
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
IT | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
MK | 17.09.2014 | ||
MT | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
SM | 17.09.2014 | ||
TR | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2017/46] | HU | 17.08.2010 | |
AT | 17.09.2014 | ||
BE | 17.09.2014 | ||
BG | 17.09.2014 | ||
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
IT | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
MT | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
SM | 17.09.2014 | ||
TR | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2017/38] | HU | 17.08.2010 | |
AT | 17.09.2014 | ||
BG | 17.09.2014 | ||
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
IT | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
MT | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
SM | 17.09.2014 | ||
TR | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2017/22] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
IT | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
MT | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2016/18] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
IT | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
IT | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
IT | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 17.09.2014 | |
CZ | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
PL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/23] | CY | 17.09.2014 | |
CZ | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/22] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Précédent [2015/12] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Précédent [2015/10] | FI | 17.09.2014 | |
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 17.09.2014 | |
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 17.09.2014 | Citations: | Recherche | [A]US5144647 (KIKUCHI HIROSHI [JP]) [A] 1-7* abstract *; | [A]EP1961446 (TOSHIBA KK [JP], et al) [A] 1-7 * abstract * | Recherche internationale | [Y]JPH0467875 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [Y]JP2008229324 (TOSHIBA CORP, et al); | [Y]JP2009268940 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [Y]JP2010012056 (HITACHI LTD) | par le demandeur | JPS6063500 | JPS63225199 | JPH10255707 | JP2006166947 |