EP2402189 - Dispositif de serrage pour la fixation d'un élément de montage sur un tuyau profilé d'un arceau de sécurité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.07.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STILL GmbH Berzeliusstrasse 10 22113 Hamburg / DE | [2018/36] |
Précédent [2012/01] | Pour tous les Etats désignés STILL GmbH Berzeliusstrasse 10 22113 Hamburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schulz, Matthias Lerchenstraße 2 19288 Neu-Krenzlin / DE | [2012/01] | Mandataire(s) | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Paul-Gerhardt-Allee 50 81245 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/36] | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Elsenheimerstraße 65 80687 München / DE | ||
Précédent [2012/01] | Geirhos, Johann c/o Geirhos & Waller Landshuter Allee 14 80637 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11004578.8 | 06.06.2011 | [2012/01] | Numéro de priorité, date | DE20101025595 | 30.06.2010 Format original publié: DE102010025595 | [2012/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2402189 | Date: | 04.01.2012 | Langue: | DE | [2012/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2402189 | Date: | 12.08.2015 | Langue: | DE | [2015/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2402189 | Date: | 05.09.2018 | Langue: | DE | [2018/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.07.2015 | Classification | IPC: | B60J7/185, B60J7/19, B60J7/10, B62D25/04, B60J1/00 | [2012/01] | CPC: |
B62D25/04 (EP);
B60J1/006 (EP);
B60J7/104 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] |
Précédent [2012/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Klemmvorrichtung zur Befestigung eines Anbauteils an einem Profilrohr eines Fahrerschutzdaches | [2012/01] | Anglais: | Clamp device for attaching an extension to a section tube of a driver protection roof | [2012/01] | Français: | Dispositif de serrage pour la fixation d'un élément de montage sur un tuyau profilé d'un arceau de sécurité | [2012/01] | Procédure d'examen | 11.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.02.2016 | Requête en examen déposée [2016/12] | 25.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 27.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.05.2018 | Opposition(s) | 06.06.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.06.2011 | AL | 05.09.2018 | CY | 05.09.2018 | CZ | 05.09.2018 | DK | 05.09.2018 | EE | 05.09.2018 | ES | 05.09.2018 | FI | 05.09.2018 | HR | 05.09.2018 | IT | 05.09.2018 | LT | 05.09.2018 | LV | 05.09.2018 | MC | 05.09.2018 | MK | 05.09.2018 | MT | 05.09.2018 | NL | 05.09.2018 | PL | 05.09.2018 | RO | 05.09.2018 | RS | 05.09.2018 | SE | 05.09.2018 | SI | 05.09.2018 | SK | 05.09.2018 | SM | 05.09.2018 | TR | 05.09.2018 | BG | 05.12.2018 | NO | 05.12.2018 | GR | 06.12.2018 | IS | 05.01.2019 | PT | 05.01.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 06.06.2011 | |
AL | 05.09.2018 | ||
CY | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
MT | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 06.06.2011 | |
AL | 05.09.2018 | ||
CY | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 05.09.2018 | |
CY | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 05.09.2018 | |
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/20] | AL | 05.09.2018 | |
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 05.09.2018 | |
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 05.09.2018 | |
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 05.09.2018 | Citations: | Recherche | [X]GB308042 (HUGH OSWALD SHORT) [X] 1-3,6,8,9,14,15,17,19,23 * page 1, lines 5-34; figure 6; claim 1 * * page 3, line 115 - page 4, line 5 *; | [X]EP0004459 (HUGENS ANDREW) [X] 1-5 * paragraph [0001]; figures 3,5 *; | [X]EP0008592 (VMW RANSHOFEN BERNDORF AG) [X] 1-6,23 * figure 5; claims 1,7,8 *; | [I]EP0021226 (VMW RANSHOFEN BERNDORF AG [AT]) [I] 1-9,22,23 * figures 1,2; claim 1 *; | [X]JPH10291485 (MITSUBISHI AGRICULT MACH) [X] 1,2,7,8,23 * figure 2 *; | [X]US6148488 (GRISTOCK RICK ALAN [US]) [X] 1,3,4,23 * abstract *; | [X]EP1927493 (KARMANN GMBH W [DE]) [X] 1,12,13* paragraph [0032]; figures 3,8; claims 5,6,11,18 * | par le demandeur | DE20220363U |