EP2410239 - Procédé de fabrication d'une plaque optique flexible, produit et module de rétroéclairage fabriqué à partir de celui-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.07.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés National Cheng Kung University No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | [2012/04] | Inventeur(s) | 01 /
Chung, Chen-Kuei No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | 02 /
Cheng, Chih-Ching c/o National Cheng Kung University No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | 03 /
Lin, Shih-Lung No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | 04 /
Syu, Yuan-Jie c/o National Cheng Kung University No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | 05 /
Sher, Kun-Lin c/o National Cheng Kung University No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | [2012/09] |
Précédent [2012/04] | 01 /
Chung, Chen-Kuei No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | ||
02 /
Cheng, Chih-Ching No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | |||
03 /
Lin, Shih-Lung No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | |||
04 /
Syu, Yuan-Jie No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | |||
05 /
Sher, Kun-Lin No. 1, University Road Tainan City 701 / TW | Mandataire(s) | Banse & Steglich Patentanwälte PartmbB Patentanwaltskanzlei Herzog-Heinrich-Straße 23 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/39] | Banse & Steglich Patentanwaltskanzlei Herzog-Heinrich-Straße 23 80336 München / DE | ||
Précédent [2012/04] | Banse, Klaus-Dieter Banse & Steglich Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Herzog-Heinrich-Straße 23 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11005881.5 | 18.07.2011 | [2012/04] | Numéro de priorité, date | TW20100123834 | 20.07.2010 Format original publié: TW 99123834 | [2012/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2410239 | Date: | 25.01.2012 | Langue: | EN | [2012/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2410239 | Date: | 07.10.2015 | Langue: | EN | [2015/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2410239 | Date: | 30.08.2017 | Langue: | EN | [2017/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.09.2015 | Classification | IPC: | F21V8/00, G02B6/00, B29D11/00 | [2015/41] | CPC: |
G02B6/0036 (EP,US);
B29D11/00326 (EP,US);
B29D11/00663 (EP,US);
B29D11/00798 (EP,US);
G02B6/0065 (EP,US);
B29C2059/023 (EP,US);
|
Précédent IPC [2012/04] | F21V8/00, G02B6/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/16] |
Précédent [2012/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer biegbaren optischen Platte, Produkt und damit hergestelltes Hintergrundbeleuchtungsmodul | [2012/04] | Anglais: | Method for manufacturing a flexible optical plate, product and backlight module made therewith | [2012/04] | Français: | Procédé de fabrication d'une plaque optique flexible, produit et module de rétroéclairage fabriqué à partir de celui-ci | [2012/04] | Procédure d'examen | 11.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/16] | 29.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 24.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 24.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.03.2017 | Opposition(s) | 31.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.07.2011 | AL | 30.08.2017 | AT | 30.08.2017 | CY | 30.08.2017 | CZ | 30.08.2017 | DK | 30.08.2017 | EE | 30.08.2017 | ES | 30.08.2017 | FI | 30.08.2017 | HR | 30.08.2017 | IT | 30.08.2017 | LT | 30.08.2017 | LV | 30.08.2017 | MC | 30.08.2017 | MK | 30.08.2017 | NL | 30.08.2017 | PL | 30.08.2017 | PT | 30.08.2017 | RO | 30.08.2017 | RS | 30.08.2017 | SE | 30.08.2017 | SI | 30.08.2017 | SK | 30.08.2017 | SM | 30.08.2017 | TR | 30.08.2017 | BG | 30.11.2017 | NO | 30.11.2017 | GR | 01.12.2017 | IS | 30.12.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 18.07.2011 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CY | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
MK | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 18.07.2011 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/15] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 30.08.2017 | |
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 30.08.2017 | |
NO | 30.11.2017 | Citations: | Recherche | [XI]WO2009103517 (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH [DE], et al) [X] 6-8 * page 10, lines 14-19; figures 5-6 * * page 13, line 24 - page 14, line 32 * [I] 9-15; | [I]US2008061028 (AMINO ICHIRO [JP], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0116] - [0020] - [0022] , [0030] - [0044]; figure - *; | [I]US2003086030 (TANIGUCHI HITOSHI [JP], et al) [I] 6-15 * paragraphs [0058] - [0059] - [0062]; figures 9-11 *; | [I]US2005024849 (PARKER JEFFERY R [US], et al) [I] 6-15 * figures 1,31-51 *; | [A]US2009290096 (YOON JUN-BO [KR], et al) [A] 9,13 * paragraphs [0052] - [0053]; figures 1-2 *; | [XP]WO2011019785 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US], et al) [XP] 6,7,11 * page 1; figures 1,11-13 * * page 5, lines 21-25 * * page 12, lines 27-32 * | par le demandeur | TWI294430B |