EP2412229 - Machine agricole [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 17.06.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 27.07.2022 [2022/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PÖTTINGER Landtechnik GmbH Industriegelände 1 4710 Grieskirchen / AT | [2016/22] |
Précédent [2013/37] | Pour tous les Etats désignés Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Industriegelände 1 4710 Grieskirchen / AT | ||
Précédent [2012/05] | Pour tous les Etats désignés Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 4710 Grieskirchen / AT | Inventeur(s) | 01 /
Pöttinger, Klaus Hochweg 2 4710 Grieskirchen / AT | 02 /
Schremmer, Wolfgang Obere Theninger Straße 18 4062 Thening / AT | 03 /
Baldinger, Markus Waldweg 18 4084 St. Agatha / AT | [2013/20] |
Précédent [2012/05] | 01 /
Pöttinger, Klaus Hochweg 2 4710 Grieskirchen / AT | ||
02 /
Schremmer, Wolfgang Obere Theningerstraße 18 4062 Thening / AT | |||
03 /
Baldinger, Markus Waldweg 18 4084 St. Agatha / AT | Mandataire(s) | Thoma, Michael Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/05] | Thoma, Michael Lorenz-Seidler-Gossel Rechtsanwälte-Patentanwälte Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11008202.1 | 27.01.2010 | [2012/05] | Numéro de priorité, date | DE20091009628 | 19.02.2009 Format original publié: DE102009009628 | [2012/05] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2412229 | Date: | 01.02.2012 | Langue: | DE | [2012/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2412229 | Date: | 28.03.2012 | Langue: | DE | [2012/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2412229 | Date: | 11.09.2013 | Langue: | DE | [2013/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.2012 | Classification | IPC: | A01D69/02 | [2012/05] | CPC: |
A01D69/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/05] | Titre | Allemand: | Landwirtschaftliches Anbaugerät | [2012/05] | Anglais: | Agricultural device | [2012/05] | Français: | Machine agricole | [2012/05] | Procédure d'examen | 11.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/05] | 28.09.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.04.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 26.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP10000829.1 / EP2220928 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
05.06.2014
12.06.2014
ADMISSIBLE Octrooibureau Van der Lely N.V. Weverskade 110 3147 PA MAASSLUIS / NL | [2014/29] | 06.07.2014 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 25.11.2014 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 11.02.2016 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2016/29] | 11.02.2016 | Date des procédures orales | 02.03.2016 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 02.03.2016 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BG | 11.09.2013 | CY | 11.09.2013 | EE | 11.09.2013 | FI | 11.09.2013 | HR | 11.09.2013 | LT | 11.09.2013 | LV | 11.09.2013 | MC | 11.09.2013 | MK | 11.09.2013 | MT | 11.09.2013 | RO | 11.09.2013 | SI | 11.09.2013 | SK | 11.09.2013 | SM | 11.09.2013 | NO | 11.12.2013 | GR | 12.12.2013 | IS | 11.01.2014 | PT | 13.01.2014 | LU | 27.01.2016 | TR | 27.01.2016 | HU | 28.01.2016 | [2022/30] |
Précédent [2018/31] | BG | 11.09.2013 | |
CY | 11.09.2013 | ||
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
MC | 11.09.2013 | ||
MK | 11.09.2013 | ||
MT | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
SM | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
LU | 27.01.2016 | ||
HU | 28.01.2016 | ||
Précédent [2016/47] | BG | 11.09.2013 | |
CY | 11.09.2013 | ||
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
MC | 11.09.2013 | ||
MT | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
SM | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
LU | 27.01.2016 | ||
HU | 28.01.2016 | ||
Précédent [2016/39] | BG | 11.09.2013 | |
CY | 11.09.2013 | ||
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
MC | 11.09.2013 | ||
MT | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
SM | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
LU | 27.01.2016 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 11.09.2013 | |
CY | 11.09.2013 | ||
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
MC | 11.09.2013 | ||
MT | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
SM | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 11.09.2013 | |
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
MC | 11.09.2013 | ||
MT | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
SM | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
Précédent [2016/12] | CY | 11.09.2013 | |
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
MC | 11.09.2013 | ||
MT | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
Précédent [2015/21] | CY | 11.09.2013 | |
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
MC | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
Précédent [2014/28] | CY | 11.09.2013 | |
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
PT | 13.01.2014 | ||
Précédent [2014/23] | CY | 11.09.2013 | |
EE | 11.09.2013 | ||
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
SK | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
IS | 11.01.2014 | ||
Précédent [2014/22] | CY | 11.09.2013 | |
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
RO | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | CY | 11.09.2013 | |
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 07.08.2013 | |
FI | 11.09.2013 | ||
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
LV | 11.09.2013 | ||
SI | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
GR | 12.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 07.08.2013 | |
HR | 11.09.2013 | ||
LT | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | HR | 11.09.2013 | |
LT | 11.09.2013 | ||
NO | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 11.09.2013 | |
NO | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/07] | NO | 11.12.2013 | Citations: | Recherche | [Y]DE2141706 (WOLF GERAETE GMBH) [Y] 5-8 * page 1 - page 6; figures 2-3 *; | [Y]US3873032 (JELLIS JR JAMES C) [Y] 11 * column 3, lines 32-38; figures 1-2 *; | [Y]DE8706001U (KLÖCKNER HUMBOLDT DEUTZ) [Y] 11* figure 1 *; | [Y]GB2332132 (TEXTRON INC [US]) [Y] 1-4,9,10 * page 8, line 27 - page 9, line 18; figure 4 *; | [Y]EP1174019 (DEERE & CO [US]) [Y] 1-4,9,10 * abstract *; | [Y]EP1432104 (EBM PAPST ST GEORGEN GMBH & CO [DE]) [Y] 1-4,9,10 * abstract *; | [Y]EP1731014 (BRIELMAIER MARTIN [DE]) [Y] 1-3,5,9,10 * paragraphs [0002] , [0007] , [0008] , [0014] , [0026]; figures 1,2 *; | [Y]US2008264028 (WOODFORD ERIC T [US]) [Y] 1-11 * paragraph [0037]; figures 1-12 * | par le demandeur | DE10303050 | DE102005019362 | DE102007024644 | DE102007024645 |