blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2446995

EP2446995 - Dispositif pour avoyer les lames de scie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  22.11.2013
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip22.11.2013Demande réputée retiréepublié le 25.12.2013  [2013/52]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Haas Maschinenbau GmbH
Glockenstahlstrasse 3
42855 Remscheid / DE
[2012/18]
Inventeur(s)01 / Haas, Hans R.
Emilienstrasse 56
42853 Remscheid / DE
 [2012/18]
Mandataire(s)Füssel, Michael
Dr. Sturies, Eichler & Füssel Patentanwaltskanzlei Lönsstrasse 55
42289 Wuppertal / DE
[2012/18]
Numéro de la demande, date de dépôt11008700.431.10.2011
[2012/18]
Numéro de priorité, dateDE2010105023630.10.2010         Format original publié: DE102010050236
[2012/18]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2446995
Date:02.05.2012
Langue:DE
[2012/18]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP19.03.2012
ClassificationIPC:B23D63/04
[2012/18]
CPC:
B23D63/04 (EP)
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/18]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:Vorrichtung zum Schränken von Sägeblättern[2012/18]
Anglais:Device for setting saw blades[2012/18]
Français:Dispositif pour avoyer les lames de scie[2012/18]
Procédure dexamen31.10.2012Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
03.11.2012La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2013/52]
25.02.2013Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2013/52]
Taxes payéesTaxe annuelle
31.10.2013Taxe annuelle Année du brevet 03
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[XY]FR1222703  (COBURGER HOLZBEARBEITUNGSMASCH) [X] 1-5,8,9,13,14 * page 3, column 1, lines 27-33; figure 8 * [Y] 7;
 [A]FR1006004  (E. LAJUNIAS, P VERGNAUD) [A] 1-15 * figure 4 *;
 [YD]EP0742067  (HAAS HANS ROBERT [DE]) [YD] 7 * figure - *
par le demandeurDE8627736U
 EP0742067
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.