EP2468317 - Dispositif de revêtement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/26] | Procédé de revêtement et dispositif de revêtement | ||
[2016/17] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.07.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Heraeus Medical GmbH Philipp-Reis-Strasse 8/13 61273 Wehrheim / DE | [2012/26] | Inventeur(s) | 01 /
Vogt, Sebastian Gamstädter Weg 11 99092 Erfurt / DE | 02 /
Kühn, Klaus-Dieter Königstrasse 46 35041 Marburg-Elnhausen / DE | [2012/26] | Mandataire(s) | Heraeus IP Heraeus Business Solutions GmbH Intellectual Property Heraeusstraße 12-14 63450 Hanau / DE | [N/P] |
Précédent [2016/36] | Heraeus IP Heraeus Holding GmbH Schutzrechte Heraeusstraße 12-14 63450 Hanau / DE | ||
Précédent [2012/26] | Panten, Kirsten Heraeus Holding GmbH Schutzrechte Heraeusstrasse 12-14 63450 Hanau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11009385.3 | 26.11.2011 | [2012/26] | Numéro de priorité, date | DE20101055560 | 23.12.2010 Format original publié: DE102010055560 | [2012/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2468317 | Date: | 27.06.2012 | Langue: | DE | [2012/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2468317 | Date: | 15.10.2014 | Langue: | DE | [2014/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2468317 | Date: | 07.09.2016 | Langue: | DE | [2016/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.09.2014 | Classification | IPC: | B05D1/18, A61L27/54 | [2016/17] | CPC: |
A61L27/54 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
A61L2300/406 (EP,US);
A61L2420/02 (EP,US);
B05D1/18 (EP,US);
B05D2451/00 (EP,US)
| C-Set: |
B05D2451/00, B05D2401/40, B05D2401/32 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/26] | A61L27/54 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/26] | Titre | Allemand: | Beschichtungsvorrichtung | [2016/17] | Anglais: | Coating device | [2016/17] | Français: | Dispositif de revêtement | [2016/17] |
Précédent [2012/26] | Beschichtungsverfahren und Beschichtungsvorrichtung | ||
Précédent [2012/26] | Surface coating method and coating device | ||
Précédent [2012/26] | Procédé de revêtement et dispositif de revêtement | Procédure d'examen | 12.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/26] | 27.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 01.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.04.2016 | Opposition(s) | 08.06.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.11.2011 | AL | 07.09.2016 | CY | 07.09.2016 | CZ | 07.09.2016 | DK | 07.09.2016 | EE | 07.09.2016 | ES | 07.09.2016 | FI | 07.09.2016 | HR | 07.09.2016 | IT | 07.09.2016 | LT | 07.09.2016 | LV | 07.09.2016 | MC | 07.09.2016 | MK | 07.09.2016 | MT | 07.09.2016 | NL | 07.09.2016 | PL | 07.09.2016 | RO | 07.09.2016 | RS | 07.09.2016 | SI | 07.09.2016 | SK | 07.09.2016 | SM | 07.09.2016 | TR | 07.09.2016 | IE | 26.11.2016 | BE | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | BG | 07.12.2016 | NO | 07.12.2016 | GR | 08.12.2016 | IS | 07.01.2017 | PT | 09.01.2017 | [2018/47] |
Précédent [2018/43] | HU | 26.11.2011 | |
CY | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
MK | 07.09.2016 | ||
MT | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
TR | 07.09.2016 | ||
IE | 26.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 26.11.2011 | |
CY | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
MK | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
TR | 07.09.2016 | ||
IE | 26.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 26.11.2011 | |
CY | 07.09.2016 | ||
CZ | 07.09.2016 | ||
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
MC | 07.09.2016 | ||
MK | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
IE | 26.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2017/51] | CZ | 07.09.2016 | |
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
IE | 26.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2017/45] | CZ | 07.09.2016 | |
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2017/37] | CZ | 07.09.2016 | |
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SI | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2017/34] | CZ | 07.09.2016 | |
DK | 07.09.2016 | ||
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2017/32] | CZ | 07.09.2016 | |
EE | 07.09.2016 | ||
ES | 07.09.2016 | ||
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
IT | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
PL | 07.09.2016 | ||
RO | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
SK | 07.09.2016 | ||
SM | 07.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
BG | 07.12.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
IS | 07.01.2017 | ||
PT | 09.01.2017 | ||
Précédent [2017/13] | ES | 07.09.2016 | |
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
LV | 07.09.2016 | ||
NL | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
Précédent [2017/11] | ES | 07.09.2016 | |
FI | 07.09.2016 | ||
HR | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
GR | 08.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 07.09.2016 | |
HR | 07.09.2016 | ||
LT | 07.09.2016 | ||
RS | 07.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 07.09.2016 | |
LT | 07.09.2016 | ||
NO | 07.12.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 07.09.2016 | Citations: | Recherche | [XI]US6451373 (HOSSAINY SYED F A [US], et al) [X] 1,2,4-8,13,19,20 * column 2, lines 43-47 * * column 4, lines 34-39 * * column 7, lines 46-60 * * examples 1,5,6 * [I] 15-18; | [XI]US2005170070 (LAYROLLE PIERRE J F [FR], et al) [X] 1,2,4,5,7,12-14,19 * paragraph [0017] - paragraph [0018] * * paragraph [0026] * * paragraph [0028] * * paragraph [0030] * * paragraph [0043] - paragraph [0044] * * example 3 * [I] 3; | [X]US2003078242 (RAAD ISSAM [US], et al) [X] 1,2,4-7,10,11,13,19 * paragraph [0014] * * paragraph [0022] - paragraph [0023] * * paragraph [0046] * * paragraph [0055] *; | [X]US2003229401 (MANSOURI MOHAMMAD DAVID [US], et al) [X] 1,2,4-7,13,19 * paragraph [0010] * * paragraph [0014] * * paragraph [0028] * * example 1 *; | [XD]EP0623349 (MERCK PATENT GMBH [DE]) [XD] 1,2,4,5,7,13,19 * page 3, line 52 - page 4, line 1 * * page 4, lines 39-44 * * page 4, line 57 - page 5, line 13 * * example 2 *; | [X]US2006251824 (BOULAIS DENNIS R [US], et al) [X] 1,2,4,5,7,9,12 * paragraph [0015] * * paragraph [0026] * * paragraph [0037] * * paragraph [0041] *; | [X]US2006029722 (LARSON MARIAN L [US], et al) [X] 13,14,19,20 * paragraph [0002] * * paragraph [0033] - paragraph [0034] * * paragraph [0047] * * paragraph [0049] * * paragraph [0054] * * examples 1,2 * * paragraph [0027] *; | [A]DE10351150 (BLUE MEMBRANES GMBH [DE]) [A] 1-20 * paragraph [0001] * * paragraph [0080] - paragraph [0081] * | par le demandeur | EP0623349 | EP1470829 | EP1374923 | DE10142465 | DE4404018 |