EP2351978 - Échangeur de chaleur à tubes doubles avec un mécanisme de réduction des vibrations [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.11.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2014 | Demande réputée retirée | publié le 31.12.2014 [2015/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Précédent [2011/31] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Hongseong 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | 02 /
Lee, Sangyeul 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | 03 /
Sa, Yongcheol 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | 04 /
Lee, Hanchoon 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | [2011/31] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/31] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11150196.1 | 05.01.2011 | [2011/31] | Numéro de priorité, date | KR20100002373 | 11.01.2010 Format original publié: KR 20100002373 | [2011/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2351978 | Date: | 03.08.2011 | Langue: | EN | [2011/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2351978 | Date: | 31.10.2012 | Langue: | EN | [2012/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.09.2012 | Classification | IPC: | F28D7/10 | [2011/31] | CPC: |
F28D7/106 (EP,US);
F28F2240/00 (EP,US);
F28F2265/30 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Doppelrohr-Wärmetauscher mit Vibrationsminderung | [2011/31] | Anglais: | Pipe in pipe heat exchanger with vibration reduction | [2011/31] | Français: | Échangeur de chaleur à tubes doubles avec un mécanisme de réduction des vibrations | [2011/31] | Procédure dexamen | 01.02.2011 | Requête en examen déposée [2011/31] | 24.04.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.08.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/01] | 27.08.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2014 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE202007010274U (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [X] 1,2,13-15 * the whole document *; | [X]EP1840495 (T RAD CO LTD [JP]) [X] 1,2,13,14 * figures 1-4 *; | [X]JP2009210224 (HITACHI CABLE) [X] 1,3,13,14 * abstract *; | [XI]DE917009 (MANNESMANN AG) [X] 1,4-7,13,14 * the whole document * [I] 8; | [XA]EP1431693 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1,4,13,14 * abstract * [A] 5-8; | [XA]DE19624030 (KME SCHMOELE GMBH [DE]) [X] 1,4,13,14 * column 4, lines 5-26; figures 8-9; claims 3,6-12 * * column 3, lines 10-15 * [A] 9-12; | [XA]FR362995 (PAUL DETERMES [FR]) [X] 1,4,13,14 * the whole document * [A] 9; | [A]FR2608264 (BRACON DANIEL [FR]) [A] 4 * abstract *; | [A]CA2499865 (RYBAK MILAN [CA]) [A] 4 * figures 1-11 * |