EP2335600 - DISPOSITIFS D'EXCISION PERCUTANÉE DE TISSUS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/25] | Dispositifs d'excision percutanée de tissus | ||
[2017/14] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.02.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.03.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 01.07.2020 [2020/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vertos Medical, Inc. 2362-D Qume Drive San Jose CA 95131 / US | [2017/15] |
Précédent [2011/25] | Pour tous les Etats désignés Vertos Medical, Inc. 2362 Qume Drive, Suite D San Jose, CA 95131 / US | Inventeur(s) | 01 /
Tran, Minh 10227 Kleinbrook Way Highlands Ranch, CO 80126 / US | 02 /
Way, Bryce 7141 Cerro Crest Drive San Jose, CA 95138 / US | [2017/16] |
Précédent [2011/25] | 01 /
Tran, Minh 10227 Kleinbrook Way Highlands Ranch, CO 80126 / US | ||
02 /
Way, Bryce 7141 Cerro Crest Drive San Jose, CA 95138 / US | Mandataire(s) | Schwan Schorer & Partner mbB Patentanwälte Bauerstraße 22 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/16] | Schwan Schorer & Partner mbB Patentanwälte Bauerstrasse 22 80796 München / DE | ||
Précédent [2011/25] | Schwan - Schwan - Schorer Bauerstrasse 22 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11150538.4 | 31.07.2006 | [2011/25] | Numéro de priorité, date | US20050704224P | 29.07.2005 Format original publié: US 704224 P | US20060747166P | 12.05.2006 Format original publié: US 747166 P | [2011/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2335600 | Date: | 22.06.2011 | Langue: | EN | [2011/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2335600 | Date: | 19.04.2017 | Langue: | EN | [2017/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.05.2011 | Classification | IPC: | A61B10/06 | [2011/25] | CPC: |
A61B17/1671 (EP,US);
A61B10/0275 (EP,US);
A61B17/1608 (EP,US);
A61B17/320016 (EP,US);
A61M5/007 (US);
A61B10/06 (EP,US);
A61B17/29 (EP,US);
A61B17/295 (EP,US);
A61B2017/00261 (EP,US);
A61B2017/00336 (EP,US);
A61B2017/00685 (EP,US);
A61B2017/0646 (EP,US);
A61B2017/0647 (EP,US);
A61B2017/2911 (EP,US);
A61B2017/2925 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/16] |
Précédent [2011/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | PERKUTANE GEWEBEEXZISIONSVORRICHTUNGEN | [2017/14] | Anglais: | PERCUTANEOUS TISSUE EXCISION DEVICES | [2017/14] | Français: | DISPOSITIFS D'EXCISION PERCUTANÉE DE TISSUS | [2017/14] |
Précédent [2011/25] | Perkutane Gewebeexzisionsvorrichtungen | ||
Précédent [2011/25] | Percutaneous tissue excision devices | ||
Précédent [2011/25] | Dispositifs d'excision percutanée de tissus | Procédure d'examen | 14.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/04] | 17.04.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.07.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.11.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.09.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.05.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.09.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.01.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 27.01.2017 | Taxe de délivrance payée | 27.01.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.03.2017 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 09.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP06800718.6 / EP1912575 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP17166627.4 / EP3228265 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20060800718) est 08.03.2010 | Opposition(s) | 22.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2011 | 06   M06   Taxe payée le   25.10.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.07.2006 | AT | 19.04.2017 | CY | 19.04.2017 | CZ | 19.04.2017 | DK | 19.04.2017 | EE | 19.04.2017 | FI | 19.04.2017 | LT | 19.04.2017 | LV | 19.04.2017 | MC | 19.04.2017 | PL | 19.04.2017 | PT | 19.04.2017 | RO | 19.04.2017 | SE | 19.04.2017 | SI | 19.04.2017 | SK | 19.04.2017 | BG | 19.07.2017 | GR | 20.07.2017 | BE | 31.07.2017 | IE | 31.07.2017 | LU | 31.07.2017 | IS | 19.08.2017 | [2020/27] |
Précédent [2019/46] | HU | 31.07.2006 | |
AT | 19.04.2017 | ||
CY | 19.04.2017 | ||
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
IE | 31.07.2017 | ||
LU | 31.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 31.07.2006 | |
AT | 19.04.2017 | ||
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
IE | 31.07.2017 | ||
LU | 31.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
IE | 31.07.2017 | ||
LU | 31.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
IE | 31.07.2017 | ||
LU | 31.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IE | 31.07.2017 | ||
LU | 31.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 19.04.2017 | |
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 19.04.2017 | |
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 19.04.2017 | |
FI | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | Citations: | Recherche | [Y]WO9622056 (YOON INBAE [US]) [Y] 1-15 * page 34, line 5 - page 35, line 6; figures 2, 44 *; | [Y]WO9629936 (SYMBIOSIS CORP [US], et al) [Y] 1-15 * page 8, paragraph 2 - page 9, paragraph 1; figures 2,4 *; | [A]US5637096 (YOON INBAE [US]) [A] 1-15 * column 6, line 12 - line 63; figures 4,5 *; | [A]US6110127 (SUZUKI TAKAYUKI [JP]) [A] 1-15* column 5, line 7 - column 6, line 41; figures 6a-c * | Examen | WO9840015 | US6142957 | FR2828088 | par le demandeur | US20050193581 | US20060461020 |