EP2479649 - Souris d'ordinateur du type pliable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.05.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.06.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bao Chiang Rd. Hsin-Tien Dist. New Taipei City 231 / TW | [N/P] |
Précédent [2017/29] | Pour tous les Etats désignés Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bao Chiang Rd Hsin-Tien Dist. New Taipei City 231 / TW | ||
Précédent [2013/49] | Pour tous les Etats désignés Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bau Chiang Rd Hsin-Tien Dist. New Taipei City 231 / TW | ||
Précédent [2012/30] | Pour tous les Etats désignés Giga-Byte Technology No. 6 Bao Chiang Road Hsin Tien Taipei Hsien 231 Taipei County 231 / TW | Inventeur(s) | 01 /
Chen, Shu-I Giga-Byte Technology No.6, Bau Chiang Road Hsin-Tien, Taipei Hsien 231 Taipei County / TW | 02 /
Ma, Mou-Ming Giga-Byte Technology No.6, Bau Chiang Road Hsin-Tien, Taipei Hsien 231 Taipei County / TW | [2012/30] | Mandataire(s) | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/29] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | ||
Précédent [2012/30] | Schwerbrock, Florian, et al Danziger Straße 35a 20099 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11151404.8 | 19.01.2011 | [2012/30] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2479649 | Date: | 25.07.2012 | Langue: | EN | [2012/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2479649 | Date: | 19.07.2017 | Langue: | EN | [2017/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.2011 | Classification | IPC: | G06F3/0354 | [2017/09] | CPC: |
G06F3/03543 (EP);
G06F2203/0333 (EP)
|
Précédent IPC [2012/30] | G06F3/033 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/29] |
Précédent [2012/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Zusammenklappbare maus | [2012/30] | Anglais: | Foldable mouse | [2012/30] | Français: | Souris d'ordinateur du type pliable | [2012/30] | Procédure d'examen | 12.01.2013 | Requête en examen déposée [2013/09] | 18.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.02.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.2017 | Taxe de délivrance payée | 07.06.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.06.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.06.2016 | Opposition(s) | 20.04.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.01.2011 | AL | 19.07.2017 | AT | 19.07.2017 | CY | 19.07.2017 | CZ | 19.07.2017 | DK | 19.07.2017 | EE | 19.07.2017 | ES | 19.07.2017 | FI | 19.07.2017 | HR | 19.07.2017 | IT | 19.07.2017 | LT | 19.07.2017 | LV | 19.07.2017 | MC | 19.07.2017 | MK | 19.07.2017 | NL | 19.07.2017 | PL | 19.07.2017 | PT | 19.07.2017 | RO | 19.07.2017 | RS | 19.07.2017 | SE | 19.07.2017 | SI | 19.07.2017 | SK | 19.07.2017 | SM | 19.07.2017 | TR | 19.07.2017 | BG | 19.10.2017 | NO | 19.10.2017 | GR | 20.10.2017 | IS | 19.11.2017 | GB | 19.01.2018 | IE | 19.01.2018 | LU | 19.01.2018 | MT | 19.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 19.01.2011 | |
AT | 19.07.2017 | ||
CY | 19.07.2017 | ||
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
MK | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
PT | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 19.01.2011 | |
AT | 19.07.2017 | ||
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
PT | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 19.07.2017 | |
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 19.07.2017 | |
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 19.07.2017 | |
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 19.07.2017 | |
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 19.07.2017 | |
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 19.07.2017 | |
NO | 19.10.2017 | Citations: | Recherche | [A]JP2000029625 (NEC CORP) [A] 1-3,5-9 * abstract *; | [A]WO2006013343 (DANIEL SIMON RICHARD [GB], et al) [A] 1,5-9 * abstract * * page 3, line 22 - line 31 * * page 4, line 39 - page 5, line 25 * * page 6, line 46 - page 7, line 7 * * page 9, line 20 - line 26; figure 1A * * page 10, line 9 - page 11, line 12; figures 3, 4 * * page 17, line 40 - line 46; figure 24C *; | [A]JPH10133813 (NEC CORP) [A] 1,4,9 * abstract * |