EP2355629 - Inversion de paire différentielle pour la réduction de la diaphonie dans un système de panneau arrière [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.11.2014 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AMPHENOL CORPORATION 358 Hall Avenue Wallingford, CT 06492 / US | [2011/32] | Inventeur(s) | 01 /
Kirk, Brian Peter 11 Fernwood Lane Amherst, NH 03031 / US | [2014/01] |
Précédent [2011/32] | 01 /
Kirk, Brian Peter 11 Fernwood Lane Amherst, NH 03031 / US | Mandataire(s) | P&TS SA (AG, Ltd.) Avenue J.-J. Rousseau 4 P.O. Box 2848 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Précédent [2011/40] | P&TS SA (AG, Ltd.) Av. J.-J. Rousseau 4 P.O. Box 2848 2001 Neuchâtel / CH | ||
Précédent [2011/32] | P&TS Patents & Technology Surveys SA Av. J.-J. Rousseau 4 P.O. Box 2848 2001 Neuchâtel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 11152531.7 | 28.01.2011 | [2011/32] | Numéro de priorité, date | US20100300387P | 01.02.2010 Format original publié: US 300387 P | [2011/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2355629 | Date: | 10.08.2011 | Langue: | EN | [2011/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2355629 | Date: | 01.01.2014 | Langue: | EN | [2014/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.05.2011 | Classification | IPC: | H05K1/02, H05K7/14 | [2011/32] | CPC: |
H05K1/0228 (EP,US);
H01R13/6469 (EP,US);
H05K1/0245 (EP,US);
H01R13/6587 (EP,US);
H05K2201/044 (EP,US);
H05K2201/09227 (EP,US);
H05K2201/09236 (EP,US);
H05K2201/09263 (EP,US);
H05K2201/10189 (EP,US);
Y10T29/49117 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/32] | Titre | Allemand: | Differentialpaarinversion zur Reduzierung von Nebensprechen in einem Rückwandplatinensystem | [2011/32] | Anglais: | Differential pair inversion for reduction of crosstalk in a backplane system | [2011/32] | Français: | Inversion de paire différentielle pour la réduction de la diaphonie dans un système de panneau arrière | [2011/32] | Procédure d'examen | 09.02.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.02.2012 | Requête en examen déposée [2012/13] | 10.04.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 30.09.2013 | Taxe de délivrance payée | 30.09.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.11.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.04.2012 | Opposition(s) | 02.10.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.01.2011 | AL | 01.01.2014 | AT | 01.01.2014 | BE | 01.01.2014 | BG | 01.01.2014 | CY | 01.01.2014 | CZ | 01.01.2014 | DK | 01.01.2014 | EE | 01.01.2014 | ES | 01.01.2014 | FI | 01.01.2014 | HR | 01.01.2014 | IT | 01.01.2014 | LT | 01.01.2014 | LV | 01.01.2014 | MC | 01.01.2014 | MK | 01.01.2014 | MT | 01.01.2014 | NL | 01.01.2014 | PL | 01.01.2014 | RO | 01.01.2014 | RS | 01.01.2014 | SE | 01.01.2014 | SI | 01.01.2014 | SK | 01.01.2014 | SM | 01.01.2014 | TR | 01.01.2014 | IE | 28.01.2014 | LU | 28.01.2014 | CH | 31.01.2014 | LI | 31.01.2014 | NO | 01.04.2014 | GR | 02.04.2014 | IS | 01.05.2014 | PT | 02.05.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 28.01.2011 | |
AT | 01.01.2014 | ||
BE | 01.01.2014 | ||
BG | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
IT | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MK | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
SM | 01.01.2014 | ||
TR | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
LU | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
NO | 01.04.2014 | ||
GR | 02.04.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 28.01.2011 | |
AT | 01.01.2014 | ||
BE | 01.01.2014 | ||
BG | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
IT | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
SM | 01.01.2014 | ||
TR | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
LU | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
NO | 01.04.2014 | ||
GR | 02.04.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 28.01.2011 | |
AT | 01.01.2014 | ||
BE | 01.01.2014 | ||
BG | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
IT | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
SM | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
NO | 01.04.2014 | ||
GR | 02.04.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2016/29] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
BG | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
IT | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
SM | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
NO | 01.04.2014 | ||
GR | 02.04.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
BG | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
SM | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
NO | 01.04.2014 | ||
GR | 02.04.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2016/23] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
SM | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
NO | 01.04.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
SM | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
MT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2015/24] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SI | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2015/07] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
IE | 28.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/50] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
PL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
SK | 01.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/49] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
RO | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
CZ | 01.01.2014 | ||
DK | 01.01.2014 | ||
EE | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/46] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
MC | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 01.01.2014 | |
BE | 01.01.2014 | ||
CY | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
HR | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
LV | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
RS | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/39] | AT | 01.01.2014 | |
CY | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
NL | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 01.01.2014 | |
CY | 01.01.2014 | ||
ES | 01.01.2014 | ||
FI | 01.01.2014 | ||
LT | 01.01.2014 | ||
SE | 01.01.2014 | ||
IS | 01.05.2014 | ||
PT | 02.05.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 01.01.2014 | |
IS | 01.05.2014 | Citations: | Recherche | [XY]US6350134 (FOGG MICHAEL W [US], et al) [X] 1-5,7-15,17-20 * the whole document * [Y] 6,16; | [YA]US2009180266 (KIRK BRIAN PETER [US]) [Y] 6,16 * the whole document * [A] 1-5,7-15,17-20 | par le demandeur | US7607951 | US19870613003 |