EP2481833 - Appareil pour le dépôt de couches atomiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.06.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.06.2013 | Demande réputée retirée | publié le 31.07.2013 [2013/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [N/P] |
Précédent [2012/31] | Pour tous les Etats désignés Nederlandse Organisatie voor Toegepast -Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Schoemakerstraat 97 2628 VK Delft / NL | Inventeur(s) | 01 /
Vermeer, Adrianus Johannes Petrus Maria Haagdoom 3 5666 BW Geldrop / NL | 02 /
Wit, Coen c/o TNO-PLT Schoemakerstraat 97 2628 VK Delft / NL | 03 /
Gortzen, Roger M.W. c/o Schoemakerstraat 97 2628 VK Delft / NL | [2012/33] | Mandataire(s) | Jansen, Cornelis Marinus, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2012/31] | Jansen, Cornelis Marinus, et al VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 11152805.5 | 31.01.2011 | [2012/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2481833 | Date: | 01.08.2012 | Langue: | EN | [2012/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.07.2011 | Classification | IPC: | C23C16/458, C23C16/54, C23C16/455, B65G51/03 | [2012/31] | CPC: |
C23C16/45551 (EP,US);
C23C16/458 (EP,KR,US);
B05C5/02 (US);
B65G51/03 (KR);
C23C16/455 (KR);
C23C16/54 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Atomschichtablagerung | [2012/31] | Anglais: | Apparatus for atomic layer deposition | [2012/31] | Français: | Appareil pour le dépôt de couches atomiques | [2012/31] | Procédure dexamen | 02.02.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/31] | 12.03.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/31] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2013 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XDYI]US2009081885 (LEVY DAVID H [US], et al) [XD] 1,3,6 * paragraphs [0142] , [ 145]; figures 1, 16 * [Y] 2,4,5 [I] 8,10,11; | [XI]US2009291209 (GRANNEMAN ERNST H A [NL], et al) [X] 1,6,7,12-14 * paragraph [0040] - paragraph [0041]; figures 1-9 * * paragraph [0031] * [I] 8,10,11,15; | [IY]EP2159304 (TNO [NL]) [I] 2 * paragraph [0067]; figure 6 * [Y] 2,4,5 | par le demandeur | WO2008085474 | US2009081885 |