EP2372308 - Système de traitement d'image et procédé de contrôle de véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.03.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aisin AW Co., Ltd. 10 Takane Fuji-cho Anjo-shi Aichi 444-1192 / JP | [2011/40] | Inventeur(s) | 01 /
Miyajima, Takayuki AISIN AW CO., LTD. 10, Takane, Fujii-cho Anjo-shi Aichi 444-1192 / JP | [2011/40] | Mandataire(s) | Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG mbB European Patent Attorneys Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | [2016/19] |
Précédent [2011/40] | Kramer - Barske - Schmidtchen Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11152911.1 | 01.02.2011 | [2011/40] | Numéro de priorité, date | JP20100084692 | 31.03.2010 Format original publié: JP 2010084692 | [2011/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2372308 | Date: | 05.10.2011 | Langue: | EN | [2011/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2372308 | Date: | 06.11.2013 | Langue: | EN | [2013/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2372308 | Date: | 11.05.2016 | Langue: | EN | [2016/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.10.2013 | Classification | IPC: | G01C21/36 | [2011/40] | CPC: |
G01C21/3647 (EP,US);
B60W30/00 (US);
G05D1/0246 (EP,US);
G06V20/10 (EP,US);
G06V20/56 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] |
Précédent [2011/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Bildverarbeitungssystem und Fahrzeugsteuerungssystem | [2011/40] | Anglais: | Image processing system and vehicle control system | [2011/40] | Français: | Système de traitement d'image et procédé de contrôle de véhicule | [2011/40] | Procédure d'examen | 06.03.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.03.2014 | Requête en examen déposée [2014/16] | 09.09.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.2016 | Taxe de délivrance payée | 18.03.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.03.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.09.2015 | Opposition(s) | 14.02.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.02.2011 | AL | 11.05.2016 | AT | 11.05.2016 | BE | 11.05.2016 | BG | 11.05.2016 | CY | 11.05.2016 | CZ | 11.05.2016 | DK | 11.05.2016 | EE | 11.05.2016 | ES | 11.05.2016 | FI | 11.05.2016 | HR | 11.05.2016 | IT | 11.05.2016 | LT | 11.05.2016 | LV | 11.05.2016 | MC | 11.05.2016 | MK | 11.05.2016 | NL | 11.05.2016 | PL | 11.05.2016 | RO | 11.05.2016 | RS | 11.05.2016 | SE | 11.05.2016 | SI | 11.05.2016 | SK | 11.05.2016 | SM | 11.05.2016 | TR | 11.05.2016 | NO | 11.08.2016 | GR | 12.08.2016 | IS | 11.09.2016 | PT | 12.09.2016 | IE | 01.02.2017 | LU | 01.02.2017 | MT | 01.02.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 01.02.2011 | |
AL | 11.05.2016 | ||
AT | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
TR | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
MT | 01.02.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 01.02.2011 | |
AL | 11.05.2016 | ||
AT | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
MT | 01.02.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 01.02.2011 | |
AL | 11.05.2016 | ||
AT | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
MT | 01.02.2017 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 01.02.2011 | |
AL | 11.05.2016 | ||
AT | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
MT | 01.02.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 01.02.2011 | |
AL | 11.05.2016 | ||
AT | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
MT | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 11.05.2016 | |
AT | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
MT | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 11.05.2016 | |
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
MT | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 11.05.2016 | |
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
IE | 01.02.2017 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/04] | AT | 11.05.2016 | |
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
LU | 01.02.2017 | ||
Précédent [2017/47] | AT | 11.05.2016 | |
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 11.05.2016 | |
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 11.05.2016 | |
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 11.05.2016 | |
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2017/07] | DK | 11.05.2016 | |
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2017/04] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2016/52] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2016/51] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Précédent [2016/50] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 11.05.2016 | |
LT | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 11.05.2016 | |
NO | 11.08.2016 | Citations: | Recherche | [A]US2003074130 (NEGISHI SHINJI [JP], et al) [A] 1-5 * figures 10-11B,19A-21C,29A-31B ** paragraphs [0003] , [0022] , [0086] - [0093] *; | [A]US2008240573 (NAKAMURA MASAKI [JP], et al) [A] 1-5 * figures 1-6 * * paragraphs [0031] - [0037] - [0042] , [0045] , [0052] , [0053] , [0058] *; | [A]WO2009007904 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-5 * page 2, line 23 - page 3, line 12 * * page 6, line 26 - page 7, line 2 * | par le demandeur | JP2007108043 | JP2008298699 |