EP2371529 - MATÉRIAUX COMPOSITES AMÉLIORÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/40] | MATÉRIAUX COMPOSITES AMÉLIORÉS | ||
[2011/42] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.04.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.02.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CH, LU | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hexcel Composites Limited Duxford Cambridge, Cambridgeshire CB2 4QB / GB | [2023/24] |
Précédent [2011/40] | Pour tous les Etats désignés Hexcel Composites Limited Duxford Cambridge, Cambridgeshire CB2 4QD / GB | Inventeur(s) | 01 /
Simmons, Martin 14 Grosvenor Road West Baldock, Hertfordshire / GB | 02 /
Cawse, John 4 Viking Close Cambridge, Cambridgeshire CB21 5NH / GB | 03 /
Green, George 14 Vine Close Cambridge, Cambridgeshire CB2 5BZ / GB | [2011/40] | Mandataire(s) | Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2023/24] | Lederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB Unsöldstraße 2 80538 München / DE | ||
Précédent [2013/52] | Pols, Ronald Maarten Hexcel Composites Limited Ickleton Road Duxford Cambridge CB22 4QD / GB | ||
Précédent [2011/40] | Willett, Christopher David, et al Nash Matthews 90-92 Regent Street Cambridge CB2 1DP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11155080.2 | 06.11.2007 | [2011/40] | Numéro de priorité, date | GB20060022060 | 06.11.2006 Format original publié: GB 0622060 | [2011/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2371529 | Date: | 05.10.2011 | Langue: | EN | [2011/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2371529 | Date: | 01.05.2013 | Langue: | EN | [2013/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2371529 | Date: | 14.06.2023 | Langue: | EN | [2023/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.04.2013 | Classification | IPC: | B32B5/22, B32B5/28, B32B5/30, C08J5/00, C08J5/04, C08J5/06, C08J5/10, C08J5/24, B82Y30/00 | [2013/18] | CPC: |
B82Y30/00 (EP,US);
B32B5/24 (CN);
H05F3/02 (US);
B32B27/12 (US);
B32B37/24 (CN);
B32B5/22 (EP,US);
B32B5/28 (CN);
B32B5/30 (CN);
B64D45/02 (CN);
C08J5/042 (EP,US);
C08J5/06 (EP,US);
C08J5/10 (EP,US);
C08J5/243 (EP,CN,US);
C08J5/249 (EP,CN,US);
B32B2260/021 (EP,CN,US);
B32B2260/023 (EP,US);
B32B2260/046 (EP,CN,US);
B32B2262/106 (US);
B32B2264/02 (EP,US);
B32B2264/10 (EP,US);
B32B2264/105 (EP,US);
B32B2264/108 (EP,US);
B32B2305/076 (EP,US);
B32B2307/202 (EP,US);
B32B2307/206 (US);
B32B2307/212 (EP,US);
B32B2571/00 (US);
Y10S428/929 (EP,US);
Y10S428/931 (EP,US);
Y10T29/49117 (EP,US);
Y10T29/49194 (EP,US);
Y10T428/249921 (EP,US);
Y10T428/25 (EP,US);
Y10T428/254 (EP,US);
Y10T428/268 (EP,US);
Y10T428/31504 (EP,US);
Y10T442/2016 (EP,US);
Y10T442/209 (EP,US);
Y10T442/2107 (EP,US);
Y10T442/2115 (EP,US);
Y10T442/2123 (EP,US);
Y10T442/2418 (EP,US);
|
Précédent IPC [2011/40] | B32B5/22, B32B5/28, B32B5/30, C08J5/00, C08J5/04, C08J5/06, C08J5/10, C08J5/24 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/40] | Titre | Allemand: | VERBESSERTE VERBUNDWERKSTOFFE | [2023/08] | Anglais: | IMPROVED COMPOSITE MATERIALS | [2023/09] | Français: | MATÉRIAUX COMPOSITES AMÉLIORÉS | [2023/08] |
Précédent [2011/40] | VERBESSERTE VERBUNDWERKSTOFFE | ||
Précédent [2011/40] | Improved composite materials | ||
Précédent [2011/40] | MATÉRIAUX COMPOSITES AMÉLIORÉS | Procédure d'examen | 18.02.2011 | Requête en examen déposée [2011/40] | 01.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.05.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.07.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.11.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.03.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.06.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP07824456.3 / EP2069138 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20070824456) est 27.07.2009 | Opposition(s) | 15.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 10.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 14.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 14.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 13.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 18.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 15.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 16 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 14.06.2023 | DK | 14.06.2023 | EE | 14.06.2023 | FI | 14.06.2023 | LT | 14.06.2023 | LV | 14.06.2023 | MC | 14.06.2023 | NL | 14.06.2023 | PL | 14.06.2023 | RO | 14.06.2023 | SE | 14.06.2023 | SI | 14.06.2023 | SK | 14.06.2023 | GR | 15.09.2023 | IS | 14.10.2023 | PT | 16.10.2023 | LU | 06.11.2023 | CH | 30.11.2023 | [2024/34] |
Précédent [2024/32] | CZ | 14.06.2023 | |
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/24] | CZ | 14.06.2023 | |
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/22] | CZ | 14.06.2023 | |
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | CZ | 14.06.2023 | |
EE | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | FI | 14.06.2023 | |
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | FI | 14.06.2023 | |
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | LT | 14.06.2023 | |
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/52] | NL | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | SE | 14.06.2023 | |
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | SE | 14.06.2023 | Citations: | Recherche | [A]US4556591 (BANNINK JR ENGBERT T [US]) [A] 1,17-19 * column 2, line 39 - line 57; figures 2-5; claim - ** column 3, line 47 - column 4, line 66 *; | [A]GB2205275 (PLESSEY CO LTD) [A] 1,17,18 * originally filed;; claims 1,2,4,5 * * page 2, line 17 - line 22 *; | [A]US4973514 (GAMBLE JEFFREY [US], et al) [A] 1 * column 5, line 16 - line 61; claims 1,5,6,10,11; tables I-III *; | [A]US5068061 (KNOBEL THOMAS M [US], et al) [A] 1,17 * column 1, line 66 - column 2, line 5 * * column 1, line 47 - line 66; claims 15-22,1,6,7-14 * * column 8, line 26 - column 9, line 20; figure - *; | [A]US6043169 (JAFFEE ALAN MICHAEL [US]) [A] 1,18 * column 7, line 23 - line 28; examples 5,1; claims 1,6-8 *; | [A]EP1099541 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD [JP]) [A] 1,18,19 * paragraphs [0004] , [0009] , [0018] - [0020] - [0052]; example 6; claim -; table 1 * | Examen | US2005070185 |