EP2368801 - Procédé de rotation d'articles groupés en vrac [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.08.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 04.08.2017 | Demande réputée retirée | publié le 06.09.2017 [2017/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling / DE | [2011/39] | Inventeur(s) | 01 /
Koch, Peter Böhmerwaldstrasse 5 93073 Neutraubling / DE | 02 /
Spindler, Herbert Böhmerwaldstsrasse 5 93073 Neutraubling / DE | [2014/45] |
Précédent [2013/37] | 01 /
Koch, Peter Degerndorfer Strasse 14 83098 Brannenburg / DE | ||
02 /
Spindler, Herbert Eschenweg 12 83083 Riedering / DE | |||
Précédent [2011/39] | 01 /
Koch, Peter Waltenbergweg 11 83370 Seeon / DE | ||
02 /
Spindler, Herbert Eschenweg 12 83083 Riedering / DE | Mandataire(s) | Benninger, Johannes Benninger Patentanwaltskanzlei Dr.-Leo-Ritter-Strasse 5 93049 Regensburg / DE | [N/P] |
Précédent [2011/39] | Benninger, Johannes Benninger & Eichler-Stahlberg Patentanwälte Dechbettener Strasse 10 93049 Regensburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11155132.1 | 21.02.2011 | [2011/39] | Numéro de priorité, date | DE20101016056 | 22.03.2010 Format original publié: DE102010016056 | [2011/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2368801 | Date: | 28.09.2011 | Langue: | DE | [2011/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.07.2011 | Classification | IPC: | B65B21/06, B65B21/24, B65B35/40, B65B35/58 | [2011/39] | CPC: |
B65B21/06 (EP);
B65B21/245 (EP);
B65B35/405 (EP);
B65B35/58 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/39] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren zum Drehen lose gruppierter Artikel | [2011/39] | Anglais: | Method for turning loose grouped articles | [2011/39] | Français: | Procédé de rotation d'articles groupés en vrac | [2011/39] | Procédure dexamen | 14.11.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.11.2011 | Requête en examen déposée [2011/51] | 26.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.06.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.03.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/36] | 04.04.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/36] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.03.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2017 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP1972578 (TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE [CH]) [X] 1,2,7,10,12,13 * paragraphs [0018] , [0024] , [0027] - [0031] - [0034] , [0039] , [0043] , [0054] - [0056]; figures 1-8 *; | [Y]US2004154902 (SCHOENECK RICHARD JEROME [US], et al) [Y] 1-13 * figures 1-5 *; | [Y]US4051366 (GORDON JASON MORSE) [Y] 1-5,7-13 * column 1, lines 10-43; figures 1-6 * * column 4, lines 24-37 *; | [Y]FR2703325 (REMY EQUIPEMENT [FR]) [Y] 1,3,4,6 * figures 1-2 *; | [X]WO2009129404 (MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS [US], et al) [X] 1,2,4,5,7-10,12,13 * page 8, lines 17-25; figures 1-2 * * page 10, lines 7-8 * | par le demandeur | US5215180 | WO2007144920 | DE202005003077U | EP0605423 |