EP2505702 - Lisse dotée d'un corps de lisse formé par sections de plusieurs couches de feuilles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 14.04.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.11.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 14.04.2023 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 17.05.2023 [2023/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Groz-Beckert KG Parkweg 2 72458 Albstadt / DE | [2012/40] | Inventeur(s) | 01 /
Gerth, Christian, Dr. Beethovenstrasse 73 72458 Albstadt / DE | 02 /
Großmann, Rainer Hardtstrasse 9 72477 Schwenningen / DE | 03 /
Gusenko, Mario Lerchenstrasse 34 72458 Albstadt / DE | 04 /
Münster, Bernhard Auf Strangen 7 72469 Meßstetten / DE | 05 /
Fäller, Armin Ziegelstrasse 20 72459 Albstadt / DE | [2012/40] | Mandataire(s) | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | [N/P] |
Précédent [2023/20] | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | ||
Précédent [2016/50] | Rüger, Barthelt & Abel Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen / DE | ||
Précédent [2012/40] | Rüger, Barthelt & Abel Webergasse 3 73728 Esslingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11160055.7 | 28.03.2011 | [2012/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2505702 | Date: | 03.10.2012 | Langue: | DE | [2012/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2505702 | Date: | 14.12.2016 | Langue: | DE | [2016/50] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP2505702 | Date: | 17.05.2023 | Langue: | DE | [2023/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.11.2011 | Classification | IPC: | D03C9/02, B21F45/08 | [2012/40] | CPC: |
D03C9/02 (EP,KR);
B21F45/08 (EP);
D03C9/026 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] |
Précédent [2012/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Weblitze mit einem abschnittsweise aus mehreren Folienlagen gebildeten Litzenkörper | [2012/40] | Anglais: | Heald which comprises sections with multiple film layers | [2012/40] | Français: | Lisse dotée d'un corps de lisse formé par sections de plusieurs couches de feuilles | [2012/40] | Procédure d'examen | 17.10.2012 | Requête en examen déposée [2012/48] | 28.03.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.08.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.11.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.12.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.04.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.08.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.11.2016 | Taxe de délivrance payée | 03.11.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.11.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP16165424.9 / EP3067448 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.08.2014 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
06.07.2017
ADMISSIBLE Gebrüder Klöcker GmbH Hauptstrasse 64 46325 Borken-Weseke / DE Mandataire de l'opposant Walther Bayer Faber Patentanwälte PartGmbB Heimradstraße 2 34130 Kassel / DE | [N/P] |
Précédent [2017/33] | |||
Opposant(s) | 01
06.07.2017
ADMISSIBLE Gebrüder Klöcker GmbH Hauptstrasse 64 46325 Borken-Weseke / DE Mandataire de l'opposant Patentanwälte Walther Hinz Bayer PartGmbB Heimradstrasse 2 34130 Kassel / DE | 19.10.2017 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 18.04.2018 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 22.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M03) | 14.06.2019 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 06.10.2022 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 06.10.2022 | Date des procédures orales | 24.10.2022 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 24.10.2022 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 07.02.2023 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 11.04.2023 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.03.2011 | AL | 14.12.2016 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | HR | 14.12.2016 | LT | 14.12.2016 | LV | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | MK | 14.12.2016 | MT | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | RS | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | SM | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | NO | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | AT | 28.03.2017 | GB | 28.03.2017 | IE | 28.03.2017 | LU | 28.03.2017 | CH | 31.03.2017 | FR | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | IS | 14.04.2017 | PT | 14.04.2017 | [2020/33] |
Précédent [2019/51] | HU | 28.03.2011 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 28.03.2011 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 28.03.2011 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/40] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/13] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/10] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/07] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/01] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/35] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/28] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 14.12.2016 | Citations: | Recherche | [XAI]US5005608 (ANDERSON LARRY D [US]) [X] 1,3,6,7,11 * column 2, lines 10-36; figures 1-11 * [A] 12-15[I] 2,4,5,8-10; | [XAI]EP1795636 (GROZ BECKERT KG [DE]) [X] 1,3,6,7,10,11 * paragraphs [0021] , [0035]; figure 5 * [A] 12-15 [I] 2,4,5,8,9 | par le demandeur | CH601532 | US5348055 | DE4336362 | DE102005030632 | EP2224046 | Opposition | DE2519778 | CH601532 | US5005608 | US5348055 | DE4336362 | DE102005030632 | EP1795636 | EP2224046 |