EP2378660 - Circuit de traitement de signal [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.11.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.11.2012 | Demande réputée retirée | publié le 12.12.2012 [2012/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce Goodrich Engine Control Systems Ltd. PO Box 31 Moor Lane Derby DE24 8BJ / GB | [2011/42] | Inventeur(s) | 01 /
Rice, Peter / 7 Newick Grove Kings Heath Birmingham, West Midlands B14 6QP / GB | [2011/42] | Mandataire(s) | Beck, Simon Antony Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Précédent [2011/42] | Beck, Simon Antony Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11161337.8 | 06.04.2011 | [2011/42] | Numéro de priorité, date | GB20100006212 | 14.04.2010 Format original publié: GB 201006212 | [2012/19] |
Précédent [2011/42] | GB20100006212 | 14.04.2010 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2378660 | Date: | 19.10.2011 | Langue: | EN | [2011/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2378660 | Date: | 07.12.2011 | [2011/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.2011 | Classification | IPC: | H03F3/387, H03M1/08 | [2011/49] | CPC: |
H03F3/387 (EP,US);
H03M1/0818 (EP,US);
H03F2200/261 (EP,US);
H03M1/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/42] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Signalverarbeitungsschaltung | [2011/42] | Anglais: | A Signal Processing Circuit | [2011/42] | Français: | Circuit de traitement de signal | [2011/42] | Procédure dexamen | 09.06.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/50] | 16.07.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/50] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]JPS55136716 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1,12,13 * abstract * [I] 2,14; | [XI]US5477481 (KERTH DONALD A [US]) [X] 1,12,13 * figures 1A-1C * [I] 2,14; | [X]US2003102908 (AUSSERLECHNER UDO [AT], et al) [X] 1,2,4,12-15* paragraph [0068]; figures 2,3 * | par le demandeur | US7132883 | US7170338 | US7209000 | US7292095 | US7535295 |