EP2466424 - Stylo tactile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.02.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.02.2014 | Demande réputée retirée | publié le 02.04.2014 [2014/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kooner Technology (Taiwan) Co. Ltd. 5F.-1, No.736, Zhongzheng Rd., Zhonghe District New Taipei City 23511 / CN | [2012/25] | Inventeur(s) | 01 /
Shih, Chun-Mei No.374, Gongming Rd., East Dist. Chiayi City 60047 / TW | 02 /
Lu, Yung-Suo Guangxi TianLinXian baise region CunPing JiTun PingTang township flat auspicious / CN | 03 /
Hsu, Chao-Hui No.12, Fuhua St., Yangmei City Taoyuan County 32642 / TW | 04 /
Yu, Liang-Ming No.12 Ln. 32, Sanyuan 3rd St. Daxi Township Taoyuan County 335 / TW | [2012/25] | Mandataire(s) | Lang, Christian, et al LangPatent Anwaltskanzlei IP Law Firm Ingolstädter Straße 5 80807 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/45] | Lang, Christian, et al LangPatent Anwaltskanzlei Rosenheimer Strasse 139 81671 München / DE | ||
Précédent [2012/25] | Lang, Christian, et al LangRaible GbR Patent- und Rechtsanwälte Rosenheimerstrasse 139 81671 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11164367.2 | 29.04.2011 | [2012/25] | Numéro de priorité, date | TW20209224173 | 14.12.2010 Format original publié: TW 099224173 | [2012/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2466424 | Date: | 20.06.2012 | Langue: | EN | [2012/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.10.2011 | Classification | IPC: | G06F3/033 | [2012/25] | CPC: |
G06F3/03545 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Touch-Pen | [2012/25] | Anglais: | Touch pen | [2012/25] | Français: | Stylo tactile | [2012/25] | Procédure dexamen | 21.07.2011 | Requête en examen déposée [2012/25] | 03.04.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.11.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/14] | 25.11.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/14] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2013 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5440080 (NAGAOKA MAKOTO [JP], et al) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]WO9740488 (CIRQUE CORP [US]) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]US5877459 (PRATER JAMES S [US]) [A] 1-14 * the whole document *; | [I]JP2000122799 (PILOT PRECISION) [I] 1-3,6,10,11 * the whole document *; | [A]EP2128743 (DELTA ELECTRONICS INC [TW]) [A] 1-14* the whole document *; | [ ] - Nagaoka Toshimasa, "Input Pen (English translation of JP2000122799 A)", National Center for Industrial Property Information and Training, (20000428), pages 1 - 6, URL: http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl, (20110915), XP055007265 [ ] * the whole document * |