EP2476950 - Unité de rétroéclairage et appareil d'affichage doté de celle-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/29] | Unité de rétroéclairage et appareil dýaffichage doté de celle-ci | ||
[2020/36] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.07.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.06.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Innotek Co., Ltd. 98, Huam-ro, Jung-gu Seoul, 04637 / KR | [2017/20] |
Précédent [2012/29] | Pour tous les Etats désignés LG Innotek Co., Ltd. Seoul Square 20F Namdaemunno 5-ga Jung-gu Seoul 100-714 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Park, Sung Yong Seoul Square, 20 F Namdaemunno 5-ga Jung-gu 100-714 Seoul / KR | 02 /
Ko, Se Jin Seoul Square, 20 F Namdaemunno 5-ga Jung-gu 100-714 Seoul / KR | 03 /
Kim, Sung Ho Seoul Square, 20 F Namdaemunno 5-ga Jung-gu 100-714 Seoul / KR | [2012/29] | Mandataire(s) | M. Zardi & Co S.A. Via G. B. Pioda, 6 6900 Lugano / CH | [N/P] |
Précédent [2020/36] | M. Zardi & Co S.A. Via G. B. Pioda, 6 6900 Lugano / CH | ||
Précédent [2012/29] | Zardi, Marco M. Zardi & Co. S.A. Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 11169457.6 | 10.06.2011 | [2012/29] | Numéro de priorité, date | KR20110004270 | 14.01.2011 Format original publié: KR 20110004270 | KR20110004271 | 14.01.2011 Format original publié: KR 20110004271 | KR20110004272 | 14.01.2011 Format original publié: KR 20110004272 | KR20110042562 | 04.05.2011 Format original publié: KR 20110042562 | [2012/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2476950 | Date: | 18.07.2012 | Langue: | EN | [2012/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2476950 | Date: | 02.09.2020 | Langue: | EN | [2020/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.11.2011 | Classification | IPC: | F21V7/09, G09F13/14, G02F1/13357 | [2020/28] | CPC: |
G09F13/14 (EP,US);
G02F1/133615 (EP,US);
G02F1/133628 (EP,US);
G09F2013/142 (EP,US);
G09F2013/145 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/29] | F21V7/09, G02F1/13357 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/29] | Titre | Allemand: | Rückbeleuchtungseinheit und Anzeigevorrichtung damit | [2012/29] | Anglais: | Backlight unit and display apparatus using the same | [2012/29] | Français: | Unité de rétroéclairage et appareil d'affichage doté de celle-ci | [2020/36] |
Précédent [2012/29] | Unité de rétroéclairage et appareil dýaffichage doté de celle-ci | Procédure d'examen | 26.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/29] | 20.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.06.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 22.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.11.2017 | Opposition(s) | 03.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.06.2011 | AL | 02.09.2020 | AT | 02.09.2020 | CY | 02.09.2020 | CZ | 02.09.2020 | DK | 02.09.2020 | EE | 02.09.2020 | ES | 02.09.2020 | FI | 02.09.2020 | HR | 02.09.2020 | IT | 02.09.2020 | LT | 02.09.2020 | LV | 02.09.2020 | MC | 02.09.2020 | MK | 02.09.2020 | MT | 02.09.2020 | NL | 02.09.2020 | PL | 02.09.2020 | RO | 02.09.2020 | RS | 02.09.2020 | SE | 02.09.2020 | SI | 02.09.2020 | SK | 02.09.2020 | SM | 02.09.2020 | BG | 02.12.2020 | NO | 02.12.2020 | GR | 03.12.2020 | IS | 02.01.2021 | PT | 04.01.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 10.06.2011 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
IT | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
MK | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2023/28] | HU | 10.06.2011 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
IT | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2023/24] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
IT | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
IT | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
IT | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 02.09.2020 | |
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/23] | CZ | 02.09.2020 | |
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 02.09.2020 | |
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/18] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | Citations: | Recherche | [X]EP0201926 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1 * figure 2 *; | [X]FR2642209 (LOIRE ELECTRONIQUE [FR]) [X] 1* figure 3 *; | [X]US2003067759 (BLANCHARD RANDALL D [US]) [X] 1 * figure 5 *; | [X]JP2006106212 (NIPPON LEIZ CO LTD) [X] 1 * figures 1-7 *; | [XI]JP2006147398 (NIPPON LEIZ CO LTD) [X] 1,2,4,6,8-10,12-15 * figure 6 * [I] 3,5,7,11 | Examen | JPH08287710 | CN101004515 |