Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US8664945 | Dossier mondial | 04.03.2014 | B2 | US2012001620 | 05.01.2012 | A1 | Numéro de priorité | Date | CH11082010 | 05.07.2010 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP5812262B | Dossier mondial | 11.11.2015 | B2 | JP2012013705 | 19.01.2012 | A | Numéro de priorité | Date | CH11082010 | 05.07.2010 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2405240 | Dossier mondial | 18.01.2017 | A3 | EP2405240 | 11.01.2012 | A2 | Numéro de priorité | Date | CH11082010 | 05.07.2010 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CH703405 | 15.05.2014 | B1 | CH703405 | 13.01.2012 | A2 | Numéro de priorité | Date | CH11082010 | 05.07.2010 |