EP2405240 - Capteur d'angle magnétique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 23.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2017 | Demande réputée retirée | publié le 17.01.2018 [2018/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Melexis Tessenderlo NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo / BE | [2012/02] | Inventeur(s) | 01 /
Laville, Arnaud Orangerie 5 2000 Neuchatel / CH | 02 /
Poezart, Mathieu Rue de la Reusiere 5 2024 Saint-Aubi / CH | [2012/02] | Mandataire(s) | Falk, Urs Patentanwaltsbüro Dr. Urs Falk Eichholzweg 9A 6312 Steinhausen / CH | [N/P] |
Précédent [2012/02] | Falk, Urs Patentanwaltsbüro Dr. Urs Falk Eichholzweg 9A 6312 Steinhausen / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 11172314.4 | 01.07.2011 | [2012/02] | Numéro de priorité, date | CH20100001108 | 05.07.2010 Format original publié: CH 11082010 | [2012/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2405240 | Date: | 11.01.2012 | Langue: | DE | [2012/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2405240 | Date: | 18.01.2017 | Langue: | DE | [2017/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.2016 | Classification | IPC: | G01D5/14 | [2012/02] | CPC: |
G01D5/145 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Magnetischer Winkelsensor | [2012/02] | Anglais: | Magnetic angle sensor | [2012/02] | Français: | Capteur d'angle magnétique | [2012/02] | Procédure dexamen | 19.07.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/03] | 24.08.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2017 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]JP2003194574 (ASAHI KASEI CORP) [I] 1-3 * abstract *; | [I]WO2005054784 (SENTRON AG [CH], et al) [I] 1-3 * paragraph [0019] - paragraph [0021]; figure 1 *; | [Y]EP1668378 (SENTRON AG [CH]) [Y] 1-3 * the whole document *; | [IY]DE10320057 (SCHOEDLBAUER DIETER [DE]) [I] 1-3 * paragraph [0010] - paragraph [0014]; figure 1 * [Y] 1-3 | par le demandeur | WO9616316 | EP1182461 |