EP2405461 - Procédé et système de préparation de lamelle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.12.2012 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2012 | Demande réputée retirée | publié le 16.01.2013 [2013/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Camtek Ltd. Ramat Gabriel Industrial Park POB 544 23150 Migdal Haemek / IL | [2012/02] | Inventeur(s) | 01 /
Boguslavsky, Dimitry 9a Mapu St. 34361 Haifa / IL | 02 /
Smith, Colin 1 Narkis street Moshav Amikam 37830 D.N. Menashe / IL | [2012/02] | Mandataire(s) | Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/02] | Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11172562.8 | 04.07.2011 | [2012/02] | Numéro de priorité, date | US20100361538P | 06.07.2010 Format original publié: US 361538 P | [2012/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2405461 | Date: | 11.01.2012 | Langue: | EN | [2012/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.2011 | Classification | IPC: | H01J37/302, H01J37/305, G01N1/32 | [2012/02] | CPC: |
H01J37/3056 (EP,US);
H01J37/20 (KR);
G01N1/32 (EP,US);
H01J37/26 (KR);
H01J37/3005 (EP,US);
H01J37/302 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren und System zur Herstellung einer Lamelle | [2012/02] | Anglais: | Method and system for preparing a lamella | [2012/02] | Français: | Procédé et système de préparation de lamelle | [2012/02] | Procédure dexamen | 12.07.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/03] | 20.08.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/03] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DD139670 (HAUFFE WOLFGANG) [Y] 6,16 * figure 1 ** page 2, line 23 - page 5 *; | [Y]US5907157 (YOSHIOKA TADANORI [JP], et al) [Y] 1-20 * figures 1-3,5,10-11,15,18 * * claim 4 * * column 1, lines 10-21,60 - column 2, line 45 * * column 3, line 35 - column 14, line 36 *; | [A]US2002079463 (SHICHI HIROYASU [JP], et al) [A] 1-20 * figure 1 * * paragraphs [0024] , [0027] - [0031] - [0110] , [0117] , [0135] - [0136] *; | [A]US2004256555 (SHICHI HIROYASU [JP], et al) [A] 1-20 * figures 8-15 * * paragraph [0072] *; | [Y]JP2007108042 (HITACHI HIGH TECH CORP) [Y] 1-20 * figures 4,14,18 * | par le demandeur | US2008078750 |