EP2416497 - Dispositif de couplage d'un brûleur à un microprocesseur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.07.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Honeywell Technologies Sarl Z.A. La Piece 16 1180 Rolle / CH | [2012/06] | Inventeur(s) | 01 /
Vegter, Derk Zijtak WZ 130 7833BH Nieuw-Amsterdam / NL | [2012/06] | Mandataire(s) | Sturm, Christoph Quermann - Sturm - Weilnau Patentanwälte Partnerschaft mbB Unter den Eichen 5 65195 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [2012/06] | Sturm, Christoph Quermann Sturm Weilnau Patentanwälte Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11176094.8 | 01.08.2011 | [2012/06] | Numéro de priorité, date | DE20101033448 | 05.08.2010 Format original publié: DE102010033448 | [2012/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2416497 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | DE | [2012/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2416497 | Date: | 18.09.2013 | Langue: | DE | [2013/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.10.2011 | Classification | IPC: | H03K17/00, H03K17/76, H02J1/10, H02J7/34 | [2012/06] | CPC: |
H03K17/76 (EP);
H03K17/005 (EP);
F23N3/082 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/06] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Kopplung eines Brennerlüfters an einen Mikroprozessor | [2012/06] | Anglais: | Device for coupling a burner ventilator to a microprocessor | [2012/06] | Français: | Dispositif de couplage d'un brûleur à un microprocesseur | [2012/06] | Procédure d'examen | 03.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/32] | 11.04.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.08.2013 | Taxe de délivrance payée | 02.08.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.04.2013 | Opposition(s) | 19.06.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.08.2011 | AL | 18.09.2013 | BG | 18.09.2013 | CY | 18.09.2013 | CZ | 18.09.2013 | DK | 18.09.2013 | EE | 18.09.2013 | ES | 18.09.2013 | FI | 18.09.2013 | HR | 18.09.2013 | IT | 18.09.2013 | LT | 18.09.2013 | LV | 18.09.2013 | MC | 18.09.2013 | MK | 18.09.2013 | MT | 18.09.2013 | NL | 18.09.2013 | PL | 18.09.2013 | RO | 18.09.2013 | RS | 18.09.2013 | SE | 18.09.2013 | SI | 18.09.2013 | SK | 18.09.2013 | SM | 18.09.2013 | TR | 18.09.2013 | NO | 18.12.2013 | GR | 19.12.2013 | IS | 18.01.2014 | PT | 20.01.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 01.08.2011 | |
BG | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
MK | 18.09.2013 | ||
MT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
TR | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 01.08.2011 | |
BG | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
MT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
TR | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 01.08.2011 | |
BG | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
MT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
MT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2016/24] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2015/18] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/38] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/28] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/24] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Précédent [2014/23] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Précédent [2014/22] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 07.08.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
RS | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 07.08.2013 | |
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | HR | 18.09.2013 | |
LT | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 18.09.2013 | |
NO | 18.12.2013 | ||
Précédent [2014/07] | NO | 18.12.2013 | Citations: | Recherche | [XAI]EP0269767 (HALLIBURTON CO [US]) [X] 1-3 * column 5, line 14 - line 17 * * figure 1 * [A] 4-11 [I] 12; | [A]US6639433 (HECKENBACH TERRY A [US]) [A] 1-12 * figure 1 * |