12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
29.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.08.2018 [2018/31] |
15.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.08.2016 [2016/33] |
08.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.08.2016 [2016/32] |
10.06.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.07.2016 [2016/28] |
13.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.06.2016 [2016/24] |
29.04.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.06.2016 [2016/22] |
27.03.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.04.2015 [2015/18] |
05.09.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.10.2014 [2014/41] |
15.08.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.09.2014 [2014/38] |
25.07.2014 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 27.08.2014 [2014/35] |
06.06.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.07.2014 [2014/28] |
09.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.06.2014 [2014/24] |
02.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.06.2014 [2014/23] |
25.04.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.05.2014 [2014/22] |
28.03.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.04.2014 [2014/18] |
14.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.03.2014 [2014/12] |
31.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.03.2014 [2014/10] |
24.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2014 [2014/09] |
17.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2014 [2014/08] |
10.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.02.2014 [2014/07] |
16.08.2013 |
Délivrance (prévue) |
publié le 18.09.2013 [2013/38] |
09.08.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.08.2013 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
07.08.2013 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
10.04.2013 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
01.03.2013 |
Annulation: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
16.07.2012 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
06.07.2012 |
Modification par le demandeur |
|
06.07.2012 |
Requête en examen présentée |
publié le 08.08.2012 [2012/32] |
08.02.2012 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 08.02.2012 [2012/06] |