01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
23.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.08.2021 [2021/34] |
16.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.08.2021 [2021/33] |
28.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.06.2021 [2021/26] |
14.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2020 [2020/36] |
31.07.2020 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.08.2020 [2020/35] |
17.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.08.2020 [2020/34] |
03.07.2020 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 05.08.2020 [2020/32] |
05.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.07.2020 [2020/28] |
29.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.07.2020 [2020/27] |
22.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.06.2020 [2020/26] |
15.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.06.2020 [2020/25] |
08.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.06.2020 [2020/24] |
08.05.2020 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 10.06.2020 [2020/24] |
01.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.06.2020 [2020/23] |
24.04.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.05.2020 [2020/22] |
20.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.04.2020 [2020/17] |
06.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.04.2020 [2020/15] |
28.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.04.2020 [2020/14] |
21.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.03.2020 [2020/12] |
07.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.03.2020 [2020/11] |
31.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.03.2020 [2020/10] |
24.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2020 [2020/09] |
17.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2020 [2020/08] |
10.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.02.2020 [2020/07] |
14.06.2019 |
Délivrance (prévue) |
publié le 17.07.2019 [2019/29] |
12.06.2019 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
12.06.2019 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
07.06.2019 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
03.03.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
25.01.2019 |
Changement - classification |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
25.01.2019 |
Changement - classification |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
28.09.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.07.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
03.05.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
20.04.2018 |
Premier rapport d'examen |
|
24.10.2017 |
Modification par le demandeur |
|
29.09.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.05.2017 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 07.06.2017 [2017/23] |
05.05.2017 |
Changement - classification |
publié le 07.06.2017 [2017/23] |
05.05.2017 |
Changement - classification |
publié le 07.06.2017 [2017/23] |
26.09.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.09.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.09.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.04.2012 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 25.04.2012 [2012/17] |
23.03.2012 |
Requête en examen présentée |
publié le 25.04.2012 [2012/17] |