EP2409590 - Procédés de fabrication de chaussures [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/04] | Chaussures, leurs procédés de fabrication et structures utilisées pour la fabrication de chaussures | ||
[2014/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.08.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 29.11.2017 [2017/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIKE Innovate C.V. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | [2014/32] |
Précédent [2012/04] | Pour tous les Etats désignés Nike International, Ltd. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | Inventeur(s) | 01 /
Stockbridge, Kurt, Joseph 4668 Hastings Place Lake Oswego, OR 97035 / US | 02 /
Savage, Peter Warrandyte Post Office Warrandyte Ringwood Road Warrandyte, Victoria 3113 / AU | 03 /
McDowell, Sean, Michael 2970 S.W. Scenic Drive Court Portland, OR Oregon 97225 / US | 04 /
Lee, Sung Yuan Lu-Kang Post Office 1 Chen-Kung Road Lu-Kang Town Chang-Hua County / TW | 05 /
Huang, Shih-Chang c/o Nike, Inc One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005 / US | 06 /
Huang, Tien, Yuan Shi-Hu Post Office 401 Yuen-Lu Road, Section 3 Si-Hu Town Chan-Hua County / TW | [2012/19] |
Précédent [2012/11] | 01 /
Stockbridge, Kurt, Joseph 4668 Hastings Place Lake Oswego, OR 97035 / US | ||
02 /
Savage, Peter Warrandyte Post Office Warrandyte Ringwood Road Warrandyte, Victoria 3113 / AU | |||
03 /
McDowell, Sean, Michael 2970 S.W. Scenic Drive Court Portland, OR Oregon 97225 / US | |||
04 /
Lee, Sung Yuan Lu-Kang Post Office 1 Chen-Kung Road Lu-Kang Town Chang-Hua County / TW | |||
05 /
Huang, Shih-Chang Ang-Shun Post Office 430 Ang-Ho Road, Section 1 Ang-Nang District / TW | |||
06 /
Huang, Tien, Yuan Shi-Hu Post Office 401 Yuen-Lu Road, Section 3 Si-Hu Town Chan-Hua County / TW | |||
Précédent [2012/04] | 01 /
Stockbridge, Kurt, Joseph 4668 Hastings Place Lake Oswego, OR Oregon 97035 / US | ||
02 /
Savage, Peter Warrandyte Post Office Warrandyte Ringwood Road Warrandyte, Victoria 3113 / AU | |||
03 /
McDowell, Sean, Michael 2970 S.W. Scenic Drive Court Portland, OR Oregon 97225 / US | |||
04 /
Lee, Sung Yuan Lu-Kang Post Office 1 Chen-Kung Road Lu-Kang Town Chang-Hua County / TW | |||
05 /
Huang, Shih-Chang Ang-Shun Post Office 430 Ang-Ho Road, Section 1 Ang-Nang District / TW | |||
06 /
Huang, Tien, Yuan Shi-Hu Post Office 401 Yuen-Lu Road, Section 3 Si-Hu Town Chan-Hua County / TW | Mandataire(s) | Tombling, Adrian George, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2014/41] | Tombling, Adrian George, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | ||
Précédent [2012/04] | Tombling, Adrian George, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11185678.7 | 03.06.2005 | [2012/04] | Numéro de priorité, date | US20040860638 | 04.06.2004 Format original publié: US 860638 | [2012/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2409590 | Date: | 25.01.2012 | Langue: | EN | [2012/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2409590 | Date: | 08.10.2014 | Langue: | EN | [2014/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.2011 | Classification | IPC: | A43B17/18, A43B9/02, A43D3/02, A43B9/12, A43B9/08, A43B13/42 | [2012/04] | CPC: |
A43B9/08 (EP);
A43B13/42 (EP);
A43B17/18 (EP);
A43B9/02 (EP);
A43B9/12 (EP);
A43D11/006 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/04] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Schuhwerkprodukten | [2014/20] | Anglais: | Method for making footwear products | [2014/20] | Français: | Procédés de fabrication de chaussures | [2014/20] |
Précédent [2012/04] | Schuhwerkprodukte, Verfahren zur Herstellung von Schuhwerkprodukten und bei der Herstellung von Schuhwerkprodukten verwendete Strukturen | ||
Précédent [2012/04] | Footwear products, methods for making footwear products, and structures used in making footwear products | ||
Précédent [2012/04] | Chaussures, leurs procédés de fabrication et structures utilisées pour la fabrication de chaussures | Procédure d'examen | 24.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/36] | 06.05.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2014 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.08.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05758399.9 / EP1765106 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP14169115.4 / EP2769635 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20050758399) est 20.10.2009 | Opposition(s) | 09.07.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.06.2005 | AT | 08.10.2014 | BE | 08.10.2014 | BG | 08.10.2014 | CY | 08.10.2014 | CZ | 08.10.2014 | DK | 08.10.2014 | EE | 08.10.2014 | ES | 08.10.2014 | FI | 08.10.2014 | IT | 08.10.2014 | LT | 08.10.2014 | MC | 08.10.2014 | NL | 08.10.2014 | PL | 08.10.2014 | RO | 08.10.2014 | SE | 08.10.2014 | SI | 08.10.2014 | SK | 08.10.2014 | TR | 08.10.2014 | GR | 09.01.2015 | IS | 08.02.2015 | PT | 09.02.2015 | IE | 03.06.2015 | LU | 03.06.2015 | CH | 30.06.2015 | LI | 30.06.2015 | [2017/46] |
Précédent [2017/39] | HU | 03.06.2005 | |
AT | 08.10.2014 | ||
BG | 08.10.2014 | ||
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
TR | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
IE | 03.06.2015 | ||
LU | 03.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
IE | 03.06.2015 | ||
LU | 03.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2016/20] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
IE | 03.06.2015 | ||
LU | 03.06.2015 | ||
Précédent [2016/11] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 03.06.2015 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/26] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 08.10.2014 | |
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/24] | ES | 08.10.2014 | |
FI | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/23] | ES | 08.10.2014 | |
FI | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/22] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/20] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
Précédent [2015/16] | NL | 08.10.2014 | Citations: | Recherche | [YA]EP1308103 (WOLVERINE WORLD WIDE INC [US]) [Y] 1,15 * paragraphs [0013] , [0019] , [0020] * [A] 2-14; | [YA]US1565057 (WILLIAM CHAPPELL FREDERICK) [Y] 1,15 * page 1, column r * [A] 2-14; | [A]US2563100 (CHANDLER JAMES D) [A] 1-15 * column 2, lines 47-56 * * column 3, lines 22-56 * * column 4, lines 2-14,44-69; figure - *; | [A]US1757594 (SHAW WESLEY J) [A] 1,15 * figure -; claim - *; | [A]US2175117 (NATHAN HACK, et al) [A] 1-15 * figure -; claim - * | par le demandeur | EP1308103 | US1565057 |