EP2587185 - Moyens de connexion pouvant être connectés les uns aux autres par le profilé creux à l'aide d'au moins un écrou pour installations solaires, ainsi que système de profilé creux pour une installation solaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.11.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hafenbahn GmbH & Co. KG Landersumer Weg 40 48431 Rheine / DE | [2013/18] | Inventeur(s) | 01 /
Brinkmann, Manfred Kokenkamp 7 48431 Rheine / DE | 02 /
Haase, Peer In der Lake 16 48429 Rheine / DE | [2013/18] | Mandataire(s) | Berkenbrink, Kai-Oliver Patentanwälte Becker & Müller Turmstrasse 22 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Précédent [2013/18] | Berkenbrink, Kai-Oliver Patentanwälte Becker & Müller Turmstrasse 22 40878 Ratingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11186352.8 | 24.10.2011 | [2013/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2587185 | Date: | 01.05.2013 | Langue: | DE | [2013/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2587185 | Date: | 15.01.2014 | Langue: | DE | [2014/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.04.2012 | Classification | IPC: | F24J2/52 | [2013/18] | CPC: |
F24S25/65 (EP);
Y02E10/47 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/18] | Titre | Allemand: | Verbindungsmittel, durch das Hohlprofile mit wenigstens einer Nut für Solaranlagen miteinander verbindbar sind, sowie ein Hohlprofilsystem für eine Solaranlage | [2013/18] | Anglais: | Connection means for connecting the hollow profile with at least one nut for solar assemblies with one another, and hollow profile system for a solar assembly | [2013/18] | Français: | Moyens de connexion pouvant être connectés les uns aux autres par le profilé creux à l'aide d'au moins un écrou pour installations solaires, ainsi que système de profilé creux pour une installation solaire | [2013/18] | Procédure d'examen | 29.06.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.06.2012 | Requête en examen déposée [2013/18] | 30.08.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.2013 | Observations des tiers | 05.12.2013 | Taxe de délivrance payée | 05.12.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.08.2012 | Opposition(s) | 16.10.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.10.2011 | AL | 15.01.2014 | BG | 15.01.2014 | CY | 15.01.2014 | CZ | 15.01.2014 | DK | 15.01.2014 | EE | 15.01.2014 | ES | 15.01.2014 | FI | 15.01.2014 | HR | 15.01.2014 | IT | 15.01.2014 | LT | 15.01.2014 | LV | 15.01.2014 | MC | 15.01.2014 | MK | 15.01.2014 | MT | 15.01.2014 | NL | 15.01.2014 | PL | 15.01.2014 | RO | 15.01.2014 | RS | 15.01.2014 | SE | 15.01.2014 | SI | 15.01.2014 | SK | 15.01.2014 | SM | 15.01.2014 | TR | 15.01.2014 | NO | 15.04.2014 | GR | 16.04.2014 | IS | 15.05.2014 | PT | 15.05.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 24.10.2011 | |
BG | 15.01.2014 | ||
CY | 15.01.2014 | ||
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
IT | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
MK | 15.01.2014 | ||
MT | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
SM | 15.01.2014 | ||
TR | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
GR | 16.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 24.10.2011 | |
BG | 15.01.2014 | ||
CY | 15.01.2014 | ||
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
IT | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
MT | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
SM | 15.01.2014 | ||
TR | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
GR | 16.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 24.10.2011 | |
BG | 15.01.2014 | ||
CY | 15.01.2014 | ||
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
IT | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
SM | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
GR | 16.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/31] | BG | 15.01.2014 | |
CY | 15.01.2014 | ||
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
IT | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
SM | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
GR | 16.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/29] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
IT | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
SM | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
GR | 16.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/28] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
SM | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
GR | 16.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
SM | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2015/27] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
MC | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SI | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
PL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
SK | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
RO | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 15.01.2014 | |
CZ | 15.01.2014 | ||
DK | 15.01.2014 | ||
EE | 15.01.2014 | ||
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 15.01.2014 | |
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
HR | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
LV | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
RS | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/39] | CY | 15.01.2014 | |
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
NL | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 15.01.2014 | |
ES | 15.01.2014 | ||
FI | 15.01.2014 | ||
LT | 15.01.2014 | ||
SE | 15.01.2014 | ||
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | ||
PT | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 15.01.2014 | |
NO | 15.04.2014 | ||
IS | 15.05.2014 | Citations: | Recherche | [IY]US6626605 (DEAN DOUGLAS R [US], et al) [I] 1,4-9 * column 4, line 54 - line 61 * * column 5, line 1 - line 5 * * column 5, line 61 - column 6, line 2 * * column 6, line 37 - line 41 * * column 7, line 1 - line 41 * * column 8, line 66 - column 9 * * column 13, line 44 - column 14, line 35; figures 3-5,10 * [Y] 2,3,10; | [YA]DE202007008471U (LEICHTMETALLBAU SCHLETTER GMBH [DE]) [Y] 2 * figure - * [A] 10; | [YA]US5144780 (GIELING THOMAS G [US], et al) [Y] 3 * column 3, line 28 - line 35 * * column 3, line 66 - column 5, line 29; figures 1-5 * [A] 1; | [Y]JP2001164713 (MISAWA HOMES CO) [Y] 10 * abstract *; | [A]US3004784 (SELBY MAX M) [A] 1-9 * column 3, line 28 - line 38; figures 2,3 * * column 4, line 22 - line 44; figure 8 *; | [A]DE2024508 (HANNING KUNSTSTOFFE R HANNING) [A] 1-9 * page 5, paragraphs 1,3; figure 6 *; | [A]US1051427 (MCCLUSKEY FRANK [US]) [A] 1-9 * page 1, line 51 - line 59; figures 2,4 *; | [A]DE3713167 (LUETZELER KLAUS [DE]) [A] 1-9 * column 3, line 58 - column 4, line 23; figures 3,4 * | Examen | DE202009007245U | DE19614902 | autre | US4099815 | - SCHLETTER GMBH, HANS URBAN, SCHLETTER SOLAR-MONTAGESYSTEME KOMPONENTENÜBERSICHT, (2006), pages 1 - 32, XP003032679 |