Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
09.05.2014 | Demande réputée retirée | publié le 11.06.2014 [2014/24] |
05.02.2014 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
02.10.2013 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
30.08.2013 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
30.08.2013 | Premier rapport d'examen | |
16.11.2012 | Requête en examen présentée | publié le 19.12.2012 [2012/51] |
14.11.2012 | Modification par le demandeur | |
08.05.2012 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 09.05.2012 [2012/19] |