EP2455116 - Dispositif pour la surveillance continue de propriétés caractéristiques de sang dans un circuit de circulation extracorporel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.02.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eurosets S.r.l. Strada Statale 12, 143 41036 Medolla (MO) / IT | [2012/21] | Inventeur(s) | 01 /
Ghelli, Nicola Via Matteotti, 293 40018 S. Pietro in Casale (BO) / IT | 02 /
Foschieri, Stefano Via Imperiale, 18 41036 Medolla (MO) / IT | 03 /
Petralia, Antonio Via Lato di Mezzo, 58 48022 Lugo (RA) / IT | [2012/21] | Mandataire(s) | Zoli, Filippo Brunacci & Partners S.r.l. Via Pietro Giardini, 625 41125 Modena / IT | [N/P] |
Précédent [2012/21] | Zoli, Filippo BRUNACCI & PARTNERS S.r.l. Via Scaglia Est, 19-31 41126 Modena / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 11189430.9 | 16.11.2011 | [2012/21] | Numéro de priorité, date | IT2010MI02157 | 23.11.2010 Format original publié: IT MI20102157 | [2012/21] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2455116 | Date: | 23.05.2012 | Langue: | EN | [2012/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2455116 | Date: | 20.04.2016 | Langue: | EN | [2016/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.2012 | Classification | IPC: | A61M1/36 | [2012/21] | CPC: |
A61M1/3621 (EP,US);
A61M1/361 (EP,US);
A61M1/3612 (EP,US);
A61M1/3666 (EP);
A61M1/32 (EP);
A61M2205/3334 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/16] |
Précédent [2012/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur kontinuierlichen Überwachung von charakteristischen Eigenschaften von Blut im extrakorporalen Kreislauf | [2012/21] | Anglais: | Device for the continuous monitoring of characteristic blood quantities in extracorporeal circulation circuit | [2012/21] | Français: | Dispositif pour la surveillance continue de propriétés caractéristiques de sang dans un circuit de circulation extracorporel | [2012/21] | Procédure d'examen | 19.11.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.11.2012 | Requête en examen déposée [2012/52] | 27.01.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.07.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.2016 | Taxe de délivrance payée | 01.03.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.03.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.01.2014 | Opposition(s) | 23.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.11.2011 | AL | 20.04.2016 | AT | 20.04.2016 | BG | 20.04.2016 | CY | 20.04.2016 | CZ | 20.04.2016 | DK | 20.04.2016 | EE | 20.04.2016 | ES | 20.04.2016 | FI | 20.04.2016 | HR | 20.04.2016 | IS | 20.04.2016 | LT | 20.04.2016 | LV | 20.04.2016 | MC | 20.04.2016 | MK | 20.04.2016 | NL | 20.04.2016 | PL | 20.04.2016 | RO | 20.04.2016 | RS | 20.04.2016 | SE | 20.04.2016 | SI | 20.04.2016 | SK | 20.04.2016 | SM | 20.04.2016 | TR | 20.04.2016 | NO | 20.07.2016 | GR | 21.07.2016 | PT | 22.08.2016 | IE | 16.11.2016 | MT | 16.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/43] | HU | 16.11.2011 | |
AT | 20.04.2016 | ||
BG | 20.04.2016 | ||
CY | 20.04.2016 | ||
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
IS | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
MC | 20.04.2016 | ||
MK | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
TR | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/38] | HU | 16.11.2011 | |
AT | 20.04.2016 | ||
BG | 20.04.2016 | ||
CY | 20.04.2016 | ||
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
IS | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
MC | 20.04.2016 | ||
MK | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
TR | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 16.11.2011 | |
AT | 20.04.2016 | ||
CY | 20.04.2016 | ||
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
IS | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
MC | 20.04.2016 | ||
MK | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
TR | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 16.11.2011 | |
AT | 20.04.2016 | ||
CY | 20.04.2016 | ||
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
MC | 20.04.2016 | ||
MK | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
TR | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 16.11.2011 | |
AT | 20.04.2016 | ||
CY | 20.04.2016 | ||
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
MC | 20.04.2016 | ||
MK | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 20.04.2016 | |
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/43] | AT | 20.04.2016 | |
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 20.04.2016 | |
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SI | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 20.04.2016 | |
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
SM | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | AT | 20.04.2016 | |
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
SK | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
Précédent [2017/09] | AT | 20.04.2016 | |
CZ | 20.04.2016 | ||
DK | 20.04.2016 | ||
EE | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RO | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 20.04.2016 | |
DK | 20.04.2016 | ||
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
Précédent [2016/52] | AT | 20.04.2016 | |
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
SE | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | AT | 20.04.2016 | |
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
GR | 21.07.2016 | ||
PT | 22.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 20.04.2016 | |
ES | 20.04.2016 | ||
FI | 20.04.2016 | ||
HR | 20.04.2016 | ||
LT | 20.04.2016 | ||
LV | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
RS | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 20.04.2016 | |
LT | 20.04.2016 | ||
NL | 20.04.2016 | ||
PL | 20.04.2016 | ||
NO | 20.07.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 20.04.2016 | |
NO | 20.07.2016 | Citations: | Recherche | [XYI]US4401431 (ARP LEON J [US]) [X] 1-3,6,11 * abstract * * column 1, line 51 - column 3, line 5 * * column 4, line 49 - column 5, line 49 * [Y] 4,5,7 [I] 8-10,12-15; | [Y]US2002085952 (ELLINGBOE BRUCE S [US], et al) [Y] 4,5,7 * abstract * * paragraphs [0096] - [0097] - [0297] *; | [Y]US2004220509 (OLSEN ROBERT W [US], et al) [Y] 5,7 * abstract * * paragraph [0065] *; | [Y]US2009099498 (DEMERS JASON A [US], et al) [Y] 5,7 * abstract ** paragraph [0141] * | Examen | US6228033 |