EP2466284 - Capteur de force [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.12.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2014 | Demande réputée retirée | publié le 07.01.2015 [2015/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Honeywell International Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown, NJ 07962-2245 / US | [N/P] |
Précédent [2012/25] | Pour tous les Etats désignés Honeywell International, Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown, NJ 07962-2245 / US | Inventeur(s) | 01 /
Wade, Richard HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245 Morristown, NJ New Jersey 07962-2245 / US | [2012/25] | Mandataire(s) | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Précédent [2012/25] | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11193330.5 | 13.12.2011 | [2012/25] | Numéro de priorité, date | US20100969426 | 15.12.2010 Format original publié: US 969426 | [2012/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2466284 | Date: | 20.06.2012 | Langue: | EN | [2012/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.04.2012 | Classification | IPC: | G01L1/22, G01L1/26, G01L1/18 | [2012/25] | CPC: |
G01L1/2231 (EP,US);
G01L1/18 (EP,US);
G01L1/26 (EP,US);
H01L23/04 (EP,US);
H01L2224/291 (EP,US);
H01L2224/2919 (EP,US);
H01L2224/32225 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/48137 (EP,US);
H01L2224/48195 (EP,US);
H01L2224/48227 (EP,US);
H01L2224/73265 (EP,US);
H01L2224/83801 (EP,US);
H01L2224/83805 (EP,US);
H01L24/29 (EP,US);
H01L24/32 (EP,US);
H01L24/48 (EP,US);
H01L24/73 (EP,US);
H01L24/83 (EP,US);
H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2924/01322 (EP,US);
H01L2924/07802 (EP,US);
H01L2924/10253 (EP,US);
H01L2924/14 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2224/291, H01L2924/014 (US,EP);
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/73265, H01L2224/32225, H01L2224/48227, H01L2924/00012 (US,EP);
H01L2924/00014, H01L2224/45099 (US,EP);
H01L2924/07802, H01L2924/00 (EP,US);
H01L2924/10253, H01L2924/00 (EP,US); | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Kraftsensor | [2012/25] | Anglais: | Force sensor | [2012/25] | Français: | Capteur de force | [2012/25] | Procédure dexamen | 13.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/25] | 12.06.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/02] | 03.09.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/02] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.06.2012 | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2013 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5760313 (GUENTNER RONALD E [US], et al) [Y] 1-10 * column 5, lines 7-34; figures 4,5 *; | [A]US6489668 (ODA ZENZO [JP], et al) [A] 1-10* abstract *; | [Y]US2007251328 (SELVAN THIRUMANI A [IN], et al) [Y] 1-10 * paragraphs [0015] , [0030] , [0032] , [0036] , [0043]; figures 2-5 * |