EP2604281 - Analogues conjugués de somatostatine coupés pour des applications biologiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) 3 rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | Pour tous les Etats désignés Université de Bourgogne Maison de l'Université Esplanade Erasme B.P. 27877 21078 Dijon Cedex / FR | Pour tous les Etats désignés Université de Cergy-Pontoise 33 Boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2014/31] | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Université de Bourgogne Maison de l'Université Esplanade Erasme B.P. 27877 21078 Dijon Cedex / FR | |||
Pour tous les Etats désignés Université de Cergy-Pontoise 33 Boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex / FR | |||
Précédent [2013/35] | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Université de Bourgogne Maison de l'Université Esplanade Erasme B.P. 27877 21078 Dijon Cedex / FR | |||
Pour tous les Etats désignés Université de Cergy-Pontoise 33 Boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex / FR | |||
Précédent [2013/34] | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Université de Bourgogne Dijon 6 Boulevard Gabriel 21000 Dijon / FR | |||
Pour tous les Etats désignés Université de Cergy-Pontoise 33 Boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex / FR | |||
Précédent [2013/25] | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Université de Bourgogne Dijon 6 Boulevard Gabriel 21000 Dijon / FR | Inventeur(s) | 01 /
D'Addona, Debora M Rue Rimaggio, 211 50019 Sesto Fiorentino / IT | 02 /
Bernhard, Claire 44 rue Colson 21000 Dijon / FR | 03 /
Rovero, Anna Maria rue Guidalessi, 2 50127 Florence / IT | 04 /
Denat, Franck 6 rue Jacquard 21000 Dijon / FR | 05 /
Chorev, Michael 205 South Street Chestnut Hill, Massachusetts 02467 / US | [2014/10] |
Précédent [2013/25] | 01 /
D'Addona, Debora M Rue Rimaggio, 211 I-50019 Sesto Fiorentino / IT | ||
02 /
Bernhard, Claire 44 rue Colson 21000 Dijon / FR | |||
03 /
Rovero, Anna Maria rue Guidalessi, 2 50127 Florence / IT | |||
04 /
Denat, Franck 6 rue Jacquard 21000 Dijon / FR | |||
05 /
Chorev, Michael 205 south street Chestnut Hill, MA Massachusetts 02467 / US | Mandataire(s) | Cabinet Armengaud Aîné 16, Rue Gaillon 75002 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2013/25] | Peaucelle, Chantal, et al Cabinet Armengaud Aîné 3, Avenue Bugeaud 75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11193530.0 | 14.12.2011 | [2013/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2604281 | Date: | 19.06.2013 | Langue: | EN | [2013/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2604281 | Date: | 30.07.2014 | Langue: | EN | [2014/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.07.2012 | Classification | IPC: | A61K47/48, C07K7/06, C07K7/56, A61K49/00, A61K51/08, A61K38/08 | [2013/25] | CPC: |
A61K49/0056 (EP,US);
A61K51/083 (US);
A61K47/547 (EP,US);
A61K47/64 (EP,US);
A61K49/108 (EP,US);
A61K49/14 (EP,US);
A61K51/0482 (US);
A61K51/085 (EP,US);
A61K51/088 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/25] | Titre | Allemand: | Geklickte, somatostatinkonjugierte Analoga für biologische Anwendungen | [2013/25] | Anglais: | Clicked somatostatin conjugated analogs for biological applications | [2013/25] | Français: | Analogues conjugués de somatostatine coupés pour des applications biologiques | [2013/25] | Procédure d'examen | 26.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/01] | 06.02.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.06.2014 | Taxe de délivrance payée | 05.06.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.06.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.02.2014 | Opposition(s) | 04.05.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.12.2011 | AL | 30.07.2014 | AT | 30.07.2014 | BE | 30.07.2014 | CY | 30.07.2014 | CZ | 30.07.2014 | DK | 30.07.2014 | EE | 30.07.2014 | ES | 30.07.2014 | FI | 30.07.2014 | HR | 30.07.2014 | LT | 30.07.2014 | LV | 30.07.2014 | MC | 30.07.2014 | MK | 30.07.2014 | MT | 30.07.2014 | PL | 30.07.2014 | RO | 30.07.2014 | RS | 30.07.2014 | SI | 30.07.2014 | SK | 30.07.2014 | SM | 30.07.2014 | TR | 30.07.2014 | BG | 30.10.2014 | NO | 30.10.2014 | GR | 31.10.2014 | IS | 30.11.2014 | PT | 02.12.2014 | IE | 14.12.2014 | LU | 14.12.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 14.12.2011 | |
AT | 30.07.2014 | ||
BE | 30.07.2014 | ||
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
MK | 30.07.2014 | ||
MT | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
SM | 30.07.2014 | ||
TR | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
IE | 14.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 14.12.2011 | |
AT | 30.07.2014 | ||
BE | 30.07.2014 | ||
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
MT | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
SM | 30.07.2014 | ||
TR | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
IE | 14.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 14.12.2011 | |
AT | 30.07.2014 | ||
BE | 30.07.2014 | ||
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
SM | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
IE | 14.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
Précédent [2016/27] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
SM | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
IE | 14.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
SM | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
IE | 14.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
IE | 14.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
IE | 14.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
LU | 14.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/23] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
CZ | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 30.07.2014 | |
CY | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
HR | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RS | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 30.07.2014 | |
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Précédent [2015/10] | ES | 30.07.2014 | |
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
NO | 30.10.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 30.07.2014 | |
LT | 30.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 30.07.2014 | Citations: | Recherche | [A]WO9965508 (PEPTOR LTD [IL], et al) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]EP1598366 (GIUNTINI MAURO [IT], et al) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]WO2010004512 (ADVANCED ACCELERATOR APPLIC S [FR], et al) [A] 1-19 * the whole document *; | [A] - D'ADDONA DEBORA ET AL, "Novel sst(5)-selective somatostatin dicarba-analogues: synthesis and conformation- affinity relationships", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, vol. 51, no. 3, doi:10.1021/JM070886I, ISSN 0022-2623, (20080214), pages 512 - 520, (20080123), XP008104582 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/JM070886I | [A] - FLAVIA BARRAGÁN ET AL, "Solid-phase synthesis and DNA binding studies of dichloroplatinum(ii) conjugates of dicarba analogues of octreotide as new anticancer drugs", CHEMICAL COMMUNICATIONS, (20090101), no. 31, doi:10.1039/b909698a, ISSN 1359-7345, page 4705, XP055029959 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/b909698a | [A] - ALESSANDRA DI CIANNI ET AL, "Novel Octreotide Dicarba-analogues with High Affinity and Different Selectivity for Somatostatin Receptors", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, (20100826), vol. 53, no. 16, doi:10.1021/jm1005868, ISSN 0022-2623, pages 6188 - 6197, XP055029962 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm1005868 | [A] - FLAVIA BARRAGÁN ET AL, "Photocontrolled DNA Binding of a Receptor-Targeted Organometallic Ruthenium(II) Complex", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (20110907), vol. 133, no. 35, doi:10.1021/ja205235m, ISSN 0002-7863, pages 14098 - 14108, XP055029963 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja205235m | [A] - MASUDA RYO ET AL, "Concise site-specific synthesis of DTPA-peptide conjugates: application to imaging probes for the chemokine receptor CXCR4.", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 15 MAY 2011 LNKD- PUBMED:21524584, (20110515), vol. 19, no. 10, ISSN 1464-3391, pages 3216 - 3220, XP002677766 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/J.BMC.2011.03.059 | [A] - RÖSCH FRANK ET AL, "Generator-based PET radiopharmaceuticals for molecular imaging of tumours: on the way to THERANOSTICS.", DALTON TRANSACTIONS (CAMBRIDGE, ENGLAND : 2003) 21 JUN 2011 LNKD- PUBMED:21445433, (20110621), vol. 40, no. 23, ISSN 1477-9234, pages 6104 - 6111, XP002677767 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C0DT01504K | [A] - RIJKERS DIRK T S ET AL, "'Sulfo-click' for ligation as well as for site-specific conjugation with peptides, fluorophores, and metal chelators.", JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE : AN OFFICIAL PUBLICATION OF THE EUROPEAN PEPTIDE SOCIETY JAN 2010 LNKD- PUBMED:19924730, (201001), vol. 16, no. 1, ISSN 1099-1387, pages 1 - 5, XP002677768 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/PSC.1197 | [A] - YIM CHENG-BIN ET AL, "Synthesis of DOTA-conjugated multimeric [Tyr3]octreotide peptides via a combination of Cu(I)-catalyzed "click" cycloaddition and thio acid/sulfonyl azide "sulfo-click" amidation and their in vivo evaluation.", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 27 MAY 2010 LNKD- PUBMED:20411957, (20100527), vol. 53, no. 10, ISSN 1520-4804, pages 3944 - 3953, XP002677769 [A] 1-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/JM100246M | par le demandeur | WO9804583 | WO2010004512 | - AFARGAN ET AL., ENDOCRINOLOGY, (2001), vol. 142, pages 477 - 486 | - D'ADDONA ET AL., J. MED. CHEM., (2008), vol. 51, pages 512 - 520 | - LE CHEVALIER ISAAD A.; PAPINI A. M.; CHOREV M.; ROVERO P. J., PEPT. SCI., (2009), vol. 15, pages 451 - 454 | - A. LE CHEVALIER ISAAD; F. BARBETTI; P. ROVERO; A.M. D'URSI; M. CHELLI; M. CHOREV; A. M. PAPINI, EUR. J. ORG. CHEM., (2008), vol. 31, page 5308 | - W. J. CHOI; ZHEN-DAN SHI; A KAREN M. WORTHY; L. BINDU; RAJESHRI G. KARKI; M. C. NICKLAUS; R. J. FISHER; T. R. BURKE, BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, (2006), vol. 16, pages 5265 - 5269 | - S. CANTEL; A. LE CHEVALIER-ISAAD; M. SCRIMA; J.J. LEVY; R.D. DIMARCHI; P. ROVERO; J.A. HALPERIN; A.M. D'URSI; A.M. PAPINI; M. CHOR, J. ORG. CHEM., (2008), vol. 73, pages 5663 - 74 | - JACOBSEN ?.; MAEKAWA H.; GE N.-H; GOORBITZ H. C.; RONGVED P.; OTTERSEN 0. P.; AMIRY-MOGHADDAM M.; KLAVENESS J., J. ORG. CHEM., (2011), vol. 76, pages 1228 - 1238 | - MELDAL M., ANGEW. CHEM. INT. ED. | - SCRIMA M.; LE CHEVALIER ISAAD A.; ROVERO P.; PAPINI A. M.; CHELLI M.; CHOREV, M.; D'URSI A. M., EUR. J. ORG. CHEM., (2010), vol. 3, pages 446 - 457 | - ROUSSELIN, Y.; SOK, N.; BOSCHETTI, F.; GUILARD, R.; DENAT, F., EUR. J. ORG. CHEM., (2010), page 1688 |