EP2469697 - Alimentation électrique multi-tension et appareil électronique l'incluant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.08.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2016 | Demande réputée retirée | publié le 07.09.2016 [2016/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Précédent [2012/26] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Choi, Jong-moon 509-1401 Jugong 5-danji Apt., Junggye 1-dong Nowon-gu Seoul / KR | [2012/26] | Mandataire(s) | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2012/26] | Waddington, Richard Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11194691.9 | 20.12.2011 | [2012/26] | Numéro de priorité, date | KR20100134867 | 24.12.2010 Format original publié: KR 20100134867 | [2012/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2469697 | Date: | 27.06.2012 | Langue: | EN | [2012/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2469697 | Date: | 19.08.2015 | Langue: | EN | [2015/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.07.2015 | Classification | IPC: | H02M3/335 | [2012/26] | CPC: |
H02M3/33561 (EP,US);
H02M3/33576 (EP,US);
H02M1/0045 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/26] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Stromversorgung mit mehreren Spannungen und elektronische Vorrichtung damit | [2012/26] | Anglais: | Multi-voltage power supply and electronic apparatus including the same | [2012/26] | Français: | Alimentation électrique multi-tension et appareil électronique l'incluant | [2012/26] | Procédure dexamen | supprimé | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/36] | 31.03.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2015 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]US5841313 (LEVIN GEDALY [US], et al) [X] 1-4,6-8,12,14 * column 9, line 64 - column 10, line 53; figures 1,2 * * column 13, lines 3-15 * * column 17, line 36 - column 18, line 20; figure 6 * [Y] 5,13 [I] 9-11,15; | [Y]EP1753118 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 5,13 * the whole document * |