EP2608411 - Circuit de commutation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.01.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.02.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.10.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2013/26] | Inventeur(s) | 01 /
Farnsworth, Tim Luke NXP Semiconductors, IP & L Betchworth House 57-65 Station Road Redhill, Surrey RH1 1DL / GB | [2013/26] | Mandataire(s) | Miles, John Richard NXP SEMICONDUCTORS Intellectual Property Group Abbey House 25 Clarendon Road Redhill, Surrey RH1 1QZ / GB | [2020/11] |
Précédent [2013/26] | Crawford, Andrew NXP Semiconductors Intellectual Property and Licensing Red Central 60 High Street Redhill, Surrey RH1 1SH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11195388.1 | 22.12.2011 | [2013/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2608411 | Date: | 26.06.2013 | Langue: | EN | [2013/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2608411 | Date: | 11.03.2020 | Langue: | EN | [2020/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2012 | Classification | IPC: | H03K19/003, H03K19/017 | [2013/26] | CPC: |
H03K19/01707 (EP,US);
H03K19/00361 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/11] |
Précédent [2013/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Schaltkreis | [2013/26] | Anglais: | Switching circuit | [2013/26] | Français: | Circuit de commutation | [2013/26] | Procédure d'examen | 02.08.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.10.2013 | Requête en examen déposée [2013/50] | 13.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.07.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 03.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.03.2018 | Opposition(s) | 14.12.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.12.2011 | AL | 11.03.2020 | AT | 11.03.2020 | CY | 11.03.2020 | CZ | 11.03.2020 | DK | 11.03.2020 | EE | 11.03.2020 | ES | 11.03.2020 | FI | 11.03.2020 | HR | 11.03.2020 | IT | 11.03.2020 | LT | 11.03.2020 | LV | 11.03.2020 | MC | 11.03.2020 | MK | 11.03.2020 | MT | 11.03.2020 | NL | 11.03.2020 | PL | 11.03.2020 | RO | 11.03.2020 | RS | 11.03.2020 | SE | 11.03.2020 | SI | 11.03.2020 | SK | 11.03.2020 | SM | 11.03.2020 | TR | 11.03.2020 | BG | 11.06.2020 | NO | 11.06.2020 | GR | 12.06.2020 | IS | 11.07.2020 | PT | 05.08.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 22.12.2011 | |
AL | 11.03.2020 | ||
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 22.12.2011 | |
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 11.03.2020 | |
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 11.03.2020 | |
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 11.03.2020 | |
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 11.03.2020 | |
NO | 11.06.2020 | Citations: | Recherche | [XA]EP0086090 (NEC CORP [JP]) [X] 1,6,9,13,15 * abstract * * page 1, lines 34,35 * * page 2, line 37 - page 3, line 9 * * page 5, line 25 - page 9, line 33 * [A] 2-4,12; | [A]EP0279332 (TOSHIBA KK [JP]) [A] 1-5,12-15 * abstract * * column 1, line 19 - line 42 * * column 2, line 21 - line 25 * * column 2, line 39 - line 52 * * column 4, line 10 - column 6, line 2 *; | [XA]WO0205427 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [X] 1,4,6,15 * abstract * * page 2, line 7 - line 26 * * page 3, line 7 - page 5, line 14 * [A] 3,8,12,13; | [A]US6363029 (WATANABE TAKAO [JP], et al) [A] 1-5,7,8,10,13,15 * figures 7a,7b,11a,11b,21,34 * * column 8, line 31 - column 9, line 12 ** column 17, line 50 - column 18, line 16 *; | [A]WO2007072398 (NXP BV [NL], et al) [A] 1,3,4,8,9,12-15 * figures 5,6,7 * * page 5, line 1 - line 9 * * page 4, line 13 - line 19 * * page 5, line 3 - line 10 * * page 6, line 1 - line 17 * |