EP2611257 - Procédé et dispositif d'augmentation de la performance dans un système de communication radio [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.06.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2016/31] |
Précédent [2013/27] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
Wang, Xiaohui Neversvägen 39 224 79 LUND / SE | 02 /
White, Conor Bjeres väg 18 237 34 BJÄRRED / SE | [2013/27] | Mandataire(s) | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2013/47] | Kransell & Wennborg KB P.O. Box 27834 115 93 Stockholm / SE | ||
Précédent [2013/27] | Bratt, Jan Henrik, et al Kransell & Wennborg KB P.O. Box 27834 115 93 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11195799.9 | 27.12.2011 | [2013/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2611257 | Date: | 03.07.2013 | Langue: | EN | [2013/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2611257 | Date: | 03.08.2016 | Langue: | EN | [2016/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.05.2012 | Classification | IPC: | H04W76/04, H04W52/02, // H04W88/02 | [2016/12] | CPC: |
H04W52/0235 (EP,US);
H04W76/25 (EP,US);
H04W76/27 (EP,US);
H04W52/0216 (EP,US);
H04W88/02 (US);
Y02D30/70 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/27] | H04W76/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/31] |
Précédent [2013/27] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung der Leistung in einem Funkkommunikationssystem | [2013/27] | Anglais: | Method and device for increasing performance in a radio communication system | [2013/27] | Français: | Procédé et dispositif d'augmentation de la performance dans un système de communication radio | [2013/27] | Procédure d'examen | 18.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.12.2013 | Requête en examen déposée [2014/05] | 13.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.03.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2016 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.06.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.03.2014 | Opposition(s) | 04.05.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.12.2011 | AL | 03.08.2016 | AT | 03.08.2016 | BE | 03.08.2016 | CY | 03.08.2016 | CZ | 03.08.2016 | DK | 03.08.2016 | EE | 03.08.2016 | ES | 03.08.2016 | FI | 03.08.2016 | HR | 03.08.2016 | IT | 03.08.2016 | LT | 03.08.2016 | LV | 03.08.2016 | MC | 03.08.2016 | MK | 03.08.2016 | PL | 03.08.2016 | RO | 03.08.2016 | RS | 03.08.2016 | SE | 03.08.2016 | SI | 03.08.2016 | SK | 03.08.2016 | SM | 03.08.2016 | TR | 03.08.2016 | BG | 03.11.2016 | NO | 03.11.2016 | GR | 04.11.2016 | IS | 03.12.2016 | PT | 05.12.2016 | IE | 27.12.2016 | LU | 27.12.2016 | MT | 27.12.2016 | CH | 31.12.2016 | LI | 31.12.2016 | FR | 02.01.2017 | [2018/46] |
Précédent [2018/45] | HU | 27.12.2011 | |
AT | 03.08.2016 | ||
BE | 03.08.2016 | ||
CY | 03.08.2016 | ||
CZ | 03.08.2016 | ||
DK | 03.08.2016 | ||
EE | 03.08.2016 | ||
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
MC | 03.08.2016 | ||
MK | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RO | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
SI | 03.08.2016 | ||
SK | 03.08.2016 | ||
SM | 03.08.2016 | ||
TR | 03.08.2016 | ||
BG | 03.11.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
IE | 27.12.2016 | ||
LU | 27.12.2016 | ||
MT | 27.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Précédent [2018/43] | HU | 27.12.2011 | |
AT | 03.08.2016 | ||
BE | 03.08.2016 | ||
CY | 03.08.2016 | ||
CZ | 03.08.2016 | ||
DK | 03.08.2016 | ||
EE | 03.08.2016 | ||
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
MC | 03.08.2016 | ||
MK | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RO | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
SI | 03.08.2016 | ||
SK | 03.08.2016 | ||
SM | 03.08.2016 | ||
BG | 03.11.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
IE | 27.12.2016 | ||
LU | 27.12.2016 | ||
MT | 27.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 27.12.2011 | |
AT | 03.08.2016 | ||
BE | 03.08.2016 | ||
CY | 03.08.2016 | ||
CZ | 03.08.2016 | ||
DK | 03.08.2016 | ||
EE | 03.08.2016 | ||
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
MC | 03.08.2016 | ||
MK | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RO | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
SI | 03.08.2016 | ||
SK | 03.08.2016 | ||
SM | 03.08.2016 | ||
BG | 03.11.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
IE | 27.12.2016 | ||
LU | 27.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 03.08.2016 | |
BE | 03.08.2016 | ||
CZ | 03.08.2016 | ||
DK | 03.08.2016 | ||
EE | 03.08.2016 | ||
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
MC | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RO | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
SI | 03.08.2016 | ||
SK | 03.08.2016 | ||
SM | 03.08.2016 | ||
BG | 03.11.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
IE | 27.12.2016 | ||
LU | 27.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Précédent [2017/45] | AT | 03.08.2016 | |
BE | 03.08.2016 | ||
CZ | 03.08.2016 | ||
DK | 03.08.2016 | ||
EE | 03.08.2016 | ||
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
MC | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RO | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
SI | 03.08.2016 | ||
SK | 03.08.2016 | ||
SM | 03.08.2016 | ||
BG | 03.11.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 03.08.2016 | |
BE | 03.08.2016 | ||
CZ | 03.08.2016 | ||
DK | 03.08.2016 | ||
EE | 03.08.2016 | ||
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RO | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
SI | 03.08.2016 | ||
SK | 03.08.2016 | ||
SM | 03.08.2016 | ||
BG | 03.11.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 03.08.2016 | |
BE | 03.08.2016 | ||
CZ | 03.08.2016 | ||
DK | 03.08.2016 | ||
EE | 03.08.2016 | ||
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RO | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
SK | 03.08.2016 | ||
SM | 03.08.2016 | ||
BG | 03.11.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 03.08.2016 | |
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
LV | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 03.08.2016 | |
ES | 03.08.2016 | ||
FI | 03.08.2016 | ||
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
GR | 04.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
PT | 05.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 03.08.2016 | |
HR | 03.08.2016 | ||
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
PL | 03.08.2016 | ||
RS | 03.08.2016 | ||
SE | 03.08.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
IS | 03.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 03.08.2016 | |
IT | 03.08.2016 | ||
LT | 03.08.2016 | ||
NO | 03.11.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 03.08.2016 | Citations: | Recherche | [XI]US2005141541 (CUNY RENAUD [FI], et al) [X] 1,6,8,10-16 * abstract * * figures 4,6 * * paragraphs [0002] , [0006] , [0016] , [0022] , [0025] , [0031] , [0043] , [0046] , [0056] - [0063] - [0067] , [0069] , [0071] - [0073] * * claims 1-32 * [I] 2-5,7,9; | [I]EP1622400 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [I] 1-16 * the whole document *; | [I]US2011093542 (LAU PRISCILLA [US], et al) [I] 1-16 * abstract * * paragraphs [0001] , [0012] , [0013] , [0017] , [0031] , [0037] * * claims 1-25 *; | [A]US6212175 (HARSCH THOMAS B [US]) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]WO2010057161 (QUALCOMM INC [US], et al) [A] 1-16 * the whole document * |