EP2610525 - Engrenage planétaire pour un aéronef à vol stationaire avec des gicleurs de lubrification [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.07.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LEONARDO S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | [2017/11] |
Précédent [2015/22] | Pour tous les Etats désignés AGUSTAWESTLAND S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | ||
Précédent [2014/41] | Pour tous les Etats désignés AGUSTAWESTLAND S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Rome / IT | ||
Précédent [2013/27] | Pour tous les Etats désignés AGUSTAWESTLAND S.p.A. Via Giovanni Agusta 520 Frazione Cascina Costa 21017 Samarate / IT | Inventeur(s) | 01 /
Gasparini, Giuseppe c/o LEONARDO S.p.a. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | 02 /
La Fortezza, Alberto c/o LEONARDO S.p.a. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | 03 /
Colombo, Dario c/o LEONARDO S.p.a. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | [2017/36] |
Précédent [2013/27] | 01 /
Gasparini, Giuseppe c/o Agustawestland S.p.a. Frazione Cascina Costa Via Giovanni Agusta, 520 21017 Samarate / IT | ||
02 /
La Fortezza, Alberto c/o Agustawestland S.p.a. Frazione Cascina Costa Via Giovanni Agusta, 520 21017 Samarate / IT | |||
03 /
Colombo, Dario c/o Agustawestland S.p.a. Frazione Cascina Costa Via Giovanni Agusta, 520 21017 Samarate / IT | Mandataire(s) | D'Angelo, Fabio, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2013/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11425316.4 | 30.12.2011 | [2013/27] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2610525 | Date: | 03.07.2013 | Langue: | EN | [2013/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2610525 | Date: | 06.09.2017 | Langue: | EN | [2017/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.07.2012 | Classification | IPC: | F16H57/04, B64C27/12 | [2017/17] | CPC: |
B64C27/12 (EP,US);
F16H57/0427 (RU);
B64D35/02 (KR);
F16H57/04 (KR,US);
B64C27/14 (RU);
F16H1/28 (KR);
|
Précédent IPC [2013/27] | F16H57/04, B64C27/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/27] | Titre | Allemand: | Planetengetriebe für ein schwebendes Luftfahrzeug mit ringförmig angeordneten Schmiermitteldüsen | [2013/27] | Anglais: | Epicyclic gear train for a hovering aircraft having annularly arranged lubricant nozzles | [2013/27] | Français: | Engrenage planétaire pour un aéronef à vol stationaire avec des gicleurs de lubrification | [2013/27] | Procédure d'examen | 13.09.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.09.2012 | Requête en examen déposée [2013/27] | 31.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 27.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.03.2017 | Opposition(s) | 07.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.12.2011 | AL | 06.09.2017 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | NL | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IE | 30.12.2017 | LU | 30.12.2017 | MT | 30.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | IS | 06.01.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/27] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2020/16] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Précédent [2018/15] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Citations: | Recherche | [A]FR2685758 (AEROSPATIALE [FR]) [A] 1-12* abstract *; | [A]US2011299974 (GAUTHIER GERARD PHILIPPE [FR], et al) [A] 1-12 * paragraph [0029]; figures 3,4 * |