EP2664212 - LIBÉRATION DE PORTEUSE AVANT UN TRANSFERT INTERCELLULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.06.2019 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.04.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Solutions and Networks Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | [2013/47] | Inventeur(s) | 01 /
PEKONEN, Johanna, Katariina Pihkapolku 3 D 02110 Espoo / FI | 02 /
VESTERINEN, Seppo, Ilmari Lillukkakuja 8 90460 Oulunsalo / FI | [2018/32] |
Précédent [2013/47] | 01 /
PEKONEN, Johanna, Katariina Pihkapolku 3 D FI-02110 Espoo / FI | ||
02 /
VESTERINEN, Seppo, Ilmari Lillukkakuja 8 FI-90460 Oulunsalo / FI | Mandataire(s) | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [N/P] |
Précédent [2018/32] | Borgström, Markus, et al Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG T&I IPR Patent Administration St.-Martin-Straße 76 80240 München / DE | ||
Précédent [2013/47] | Borgström, Markus, et al Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG CEF T&I IPR / Patent Administration 80240 Munich / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11700116.4 | 10.01.2011 | [2018/32] | WO2011EP00058 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012095114 | Date: | 19.07.2012 | Langue: | EN | [2012/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2664212 | Date: | 20.11.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.07.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2664212 | Date: | 08.08.2018 | Langue: | EN | [2018/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.07.2012 | Classification | IPC: | H04W76/32, H04W36/08, // H04W36/00, H04W84/04, H04W76/10 | [2018/18] | CPC: |
H04W76/32 (EP,US);
H04W36/083 (EP,US);
H04W36/125 (EP,US);
H04W36/0016 (EP,US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W84/045 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/47] | H04W76/06, H04W84/04, H04W36/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TRÄGERFREIGABE VOR DER ÜBERGABE | [2013/47] | Anglais: | BEARER RELEASE BEFORE HANDOVER | [2013/47] | Français: | LIBÉRATION DE PORTEUSE AVANT UN TRANSFERT INTERCELLULAIRE | [2013/47] | Entrée dans la phase régionale | 12.08.2013 | Taxe nationale de base payée | 12.08.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.08.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.07.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.08.2013 | Requête en examen déposée [2013/47] | 20.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 02.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.02.2017 | Opposition(s) | 09.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.01.2011 | AL | 08.08.2018 | AT | 08.08.2018 | CY | 08.08.2018 | CZ | 08.08.2018 | DK | 08.08.2018 | EE | 08.08.2018 | ES | 08.08.2018 | FI | 08.08.2018 | HR | 08.08.2018 | IT | 08.08.2018 | LT | 08.08.2018 | LV | 08.08.2018 | MC | 08.08.2018 | MK | 08.08.2018 | NL | 08.08.2018 | PL | 08.08.2018 | RO | 08.08.2018 | RS | 08.08.2018 | SE | 08.08.2018 | SI | 08.08.2018 | SK | 08.08.2018 | SM | 08.08.2018 | TR | 08.08.2018 | BG | 08.11.2018 | NO | 08.11.2018 | GR | 09.11.2018 | IS | 08.12.2018 | PT | 08.12.2018 | IE | 10.01.2019 | LU | 10.01.2019 | MT | 10.01.2019 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 10.01.2011 | |
AL | 08.08.2018 | ||
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
IE | 10.01.2019 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
MT | 10.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
IE | 10.01.2019 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
MT | 10.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
IE | 10.01.2019 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
MT | 10.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
IE | 10.01.2019 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
IE | 10.01.2019 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
Précédent [2019/44] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
LU | 10.01.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 08.08.2018 | |
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 08.08.2018 | |
FI | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 08.08.2018 | |
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 08.08.2018 | |
LT | 08.08.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 08.08.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2009274122 (WU WENFU [CN]); | [A]WO2010126326 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR], et al); |