EP2556533 - POINT MEMOIRE RAM A UN TRANSISTOR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.08.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | Pour tous les Etats désignés Universidad De Granada Parque Tecnologico de Ciencas de la Salud Edificio BIC Granada Avda. de la Innovacion, 1 Planta 1ª 18100 Armilla (Granada) / ES | [2020/41] |
Précédent [2013/07] | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3 rue Michel Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Universidad De Granada Parque Tecnologico de Ciencas de la Salud Edificio BIC Granada Avda. de la Innovacion, 1 Planta 1ª 18100 Armilla (Granada) / ES | Inventeur(s) | 01 /
CRISTOLOVEANU, Sorin, Ioan 35 bis Chemin des Fusillés de l'Ecureuil F-38170 Seyssinet / FR | 02 /
RODRIGUEZ, Noel c/o OTRI Universidad de Granada Parque Tecnologico De Ciencias de la Salud Edificio BIC Granada Avda. de la Innovacion, 1 - Planta 1 E-18.100 Armilla (granada) / ES | 03 /
GAMIZ, Francisco c/o OTRI Universidad de Granada Parque Tecnologico De Ciencias de la Salud Edificio BIC Granada Avda. de la Innovacion, 1 - Planta 1 E-18.100 Armilla (granada) / ES | [2013/07] | Mandataire(s) | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2020/41] |
Précédent [2013/18] | Thibon, Laurent, et al Cabinet Beaumont 1, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | ||
Précédent [2013/07] | de Beaumont, Michel 1bis, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11718462.2 | 07.04.2011 | [2020/41] | WO2011FR50788 | Numéro de priorité, date | FR20100052612 | 07.04.2010 Format original publié: FR 1052612 | [2013/07] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011124855 | Date: | 13.10.2011 | Langue: | FR | [2011/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2556533 | Date: | 13.02.2013 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 13.10.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2556533 | Date: | 07.10.2020 | Langue: | FR | [2020/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.10.2011 | Classification | IPC: | H01L21/8242, H01L21/84, H01L29/78, G11C11/404, H01L27/108 | [2013/07] | CPC: |
H01L29/785 (EP,US);
H10B12/20 (EP,KR,US);
G11C11/404 (EP,US);
G11C7/00 (US);
H01L21/84 (EP,KR,US);
H01L21/845 (EP,KR,US);
H01L29/7841 (EP,KR,US);
H10B12/01 (EP,KR,US);
H10B12/02 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/07] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RAM-SPEICHERZELLE MIT EINEM TRANSISTOR | [2013/07] | Anglais: | RAM MEMORY CELL COMPRISING A TRANSISTOR | [2013/07] | Français: | POINT MEMOIRE RAM A UN TRANSISTOR | [2013/07] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2012 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.10.2012 | Requête en examen déposée [2013/07] | 11.02.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 26.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.07.2018 | Opposition(s) | 08.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.04.2011 | AL | 07.10.2020 | AT | 07.10.2020 | CY | 07.10.2020 | CZ | 07.10.2020 | DK | 07.10.2020 | EE | 07.10.2020 | ES | 07.10.2020 | FI | 07.10.2020 | HR | 07.10.2020 | LT | 07.10.2020 | LV | 07.10.2020 | MC | 07.10.2020 | MK | 07.10.2020 | MT | 07.10.2020 | NL | 07.10.2020 | PL | 07.10.2020 | RO | 07.10.2020 | RS | 07.10.2020 | SE | 07.10.2020 | SI | 07.10.2020 | SK | 07.10.2020 | SM | 07.10.2020 | TR | 07.10.2020 | BG | 07.01.2021 | NO | 07.01.2021 | GR | 08.01.2021 | IS | 07.02.2021 | PT | 08.02.2021 | IE | 07.04.2021 | LU | 07.04.2021 | BE | 30.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 07.04.2011 | |
AL | 07.10.2020 | ||
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
MK | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
TR | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
IE | 07.04.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 07.04.2011 | |
AL | 07.10.2020 | ||
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
MK | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
IE | 07.04.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 07.04.2011 | |
AL | 07.10.2020 | ||
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
IE | 07.04.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/24] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
IE | 07.04.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
IE | 07.04.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
IE | 07.04.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
IE | 07.04.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/04] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
LU | 07.04.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 07.10.2020 | |
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 07.10.2020 | |
NL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 07.10.2020 | |
NL | 07.10.2020 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 07.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO8808617 (RES CORP TECHNOLOGIES INC [US]); | [A]US2008303063 (HONG KI-HA [KR], et al); | [XPI]WO2010119224 (CENTRE NAT RECH SCIENT [FR], et al); | Examen | US2009194824 |