11.08.2021
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
19.10.2020
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
10.09.2020
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
3
26.08.2020
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
26.08.2020
Traduction des revendications en anglais
Recherche / Examen
1
26.08.2020
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
26.08.2020
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
2
26.08.2020
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
11.05.2020
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
11.05.2020
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
11.05.2020
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
11.05.2020
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
15
11.05.2020
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
15
08.01.2019
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
08.01.2019
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
1
08.01.2019
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
1
08.01.2019
Revendications
Recherche / Examen
1
08.01.2019
Description
Recherche / Examen
1
08.01.2019
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
08.01.2019
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
13.11.2018
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen)
Recherche / Examen
2
08.11.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
08.11.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
08.11.2018
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
12.07.2018
Annexe à la notification
Recherche / Examen
3
12.07.2018
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
04.07.2018
Début d'examen
Recherche / Examen
1
15.03.2018
Notification relative à la date du début de l'examen avec possibilité de retrait
Recherche / Examen
1
29.01.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
29.01.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
29.01.2018
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
1
25.01.2018
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
17.01.2018
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
2
17.03.2014
CDS mise à jour - modifications concernant le demandeur
Recherche / Examen
1
03.04.2013
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
22.03.2013
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
7
11.02.2013
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
11.02.2013
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
11.02.2013
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
1
11.02.2013
Revendications
Recherche / Examen
2
11.02.2013
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
16.01.2013
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
23.11.2012
Notification concernant: correction d'irrégularités dans l'opinion écrite/modification de la demande/taxes de revendication
Recherche / Examen
2
21.11.2012
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
21.11.2012
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
21.11.2012
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
17.11.2012
Copie des résultats de la recherche de priorité fournie par l'OEB
Recherche / Examen
6
26.10.2012
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
26.10.2012
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
23.10.2012
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
6
20.08.2012
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
3
08.11.2011
Notification de l'enregistrement d'un changement
Recherche / Examen
1
01.11.2011
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
23
13.10.2011
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
13.10.2011
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
13.10.2011
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
16
30.06.2011
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII
Administration chargée de la recherche internationale
2
30.06.2011
Opinion écrite de l'ISA, page de garde
Administration chargée de la recherche internationale
1
30.06.2011
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
Administration chargée de la recherche internationale
2