EP2560649 - COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES ET LEURS ADMINISTRATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.02.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.02.2017 | Demande réputée retirée | publié le 15.03.2017 [2017/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vertex Pharmaceuticals Incorporated 50 Northern Avenue Boston, MA 02210 / US | [2014/35] |
Précédent [2014/09] | Pour tous les Etats désignés Vertex Pharmaceuticals Inc. 50 Northern Avenue Boston, MA 02210 / US | ||
Précédent [2013/09] | Pour tous les Etats désignés Vertex Pharmaceuticals Incorporated 130 Waverly Street Cambridge, MA 02139 / US | Inventeur(s) | 01 /
VAN GOOR, Fredrick, F. 832 Ormond Court San Diego, CA 92109 / US | 02 /
ALARGOVA, Rossitza, Gueorguieva 148 Newton Street, Apt. 4 Brighton, MA 02135 / US | 03 /
ALCACIO, Tim, Edward 2276 Fenton Parkway, 304 San Diego, CA 92108 / US | 04 /
AREKAR, Sneha, G. 26 Waverly Street, Apt. 209 Brighton, MA 02135 / US | 05 /
JOHNSTON, Steven, C. 22 Page Road Lichtfield, NH 03052 / US | 06 /
KADIYALA, Irina, Nikolaevna 40 Hagen Road Newton, MA 02457 / US | 07 /
KESHAVARZ-SHOKRI, Ali 4285 Corte Langostino San Diego, CA 92130 / US | 08 /
KRAWIEC, Mariusz 46 Littlefield Lane Marlborough, MA 01752 / US | 09 /
LEE, Elaine, Chungmin 303 Third Street Apt.316 Cambridge, MA 02142 / US | 10 /
MEDEK, Ales 14 Lockland Road Winchester, MA 01890 / US | 11 /
MUDUNURI, Praveen 7 Charlesbank Way, Apt. A Waltham, MA 02453 / US | 12 /
SULLIVAN, Mark, Jeffrey 103 Howe Street Framingham, MA 01702 / US | 13 /
ZAMAN, Noreen, Tasneem 1 Magnolia Drive Acton, MA 01720 / US | 14 /
ZHANG, Beili 4505 Shorepointe Way San Diego, CA 92130 / US | 15 /
ZHANG, Yuegang 15 Fairfield Road Wayland, MA 01778 / US | 16 /
ZLOKARNIK, Gregor 2754 Palomino Circle La Jolla, CA 92037 / US | [2013/09] | Mandataire(s) | Oates, Edward Christopher, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2014/45] |
Précédent [2014/44] | Goodfellow, Hugh Robin, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
Précédent [2013/09] | Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11718596.7 | 22.04.2011 | WO2011US33687 | Numéro de priorité, date | US20100329510P | 29.04.2010 Format original publié: US 329510 P | US20100327078P | 22.04.2010 Format original publié: US 327078 P | US20100327091P | 22.04.2010 Format original publié: US 327091 P | [2013/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011133951 | Date: | 27.10.2011 | Langue: | EN | [2011/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2560649 | Date: | 27.02.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.10.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.10.2011 | Classification | IPC: | A61K31/4704, A61K31/404, A61K31/443 | [2013/09] | CPC: |
A61K31/47 (EP,US);
A61K31/404 (EP,US);
A61K31/443 (EP,US);
A61K31/4433 (EP,US);
A61K31/4704 (EP,US);
A61P1/16 (EP);
A61P1/18 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P3/10 (EP);
| C-Set: |
A61K31/404, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/4433, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/443, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/4704, A61K2300/00 (EP,US); | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/09] | Etats autorisant lextension | BA | 06.11.2012 | ME | 06.11.2012 | Titre | Allemand: | PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN UND IHRE VERABREICHUNG | [2013/09] | Anglais: | PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS AND ADMINISTRATIONS THEREOF | [2013/09] | Français: | COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES ET LEURS ADMINISTRATIONS | [2013/09] | Entrée dans la phase régionale | 06.11.2012 | Taxe nationale de base payée | 06.11.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.11.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 06.11.2012 | Requête en examen déposée [2013/09] | 06.06.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.04.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.08.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.03.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.01.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.05.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.10.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/11] | 04.11.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/11] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP16192470.9 / EP3138563 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.04.2014 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 15.01.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 15.01.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.02.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2016 | 06   M06   Taxe payée le   29.09.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2006002421 (VERTEX PHARMA [US], et al) [Y] 1-22 * page 52; example 136 * * pages 25,65; example 475 * * page 100, paragraphs 275-276 *; | [Y]WO2007056341 (VERTEX PHARMA [US], et al) [Y] 1-22 * page 96; example 418 * * page 107, paragraph 338 *; | [Y]WO2007079139 (VERTEX PHARMA [US], et al) [Y] 1-22 * page 43, paragraph 199; claim - *; | [Y]WO2007117715 (VERTEX PHARMA [US], et al) [Y] 1-22 * page 62; example 302 * * page 94, paragraph 257 *; | [Y]WO2009023509 (VERTEX PHARMA [US], et al) [Y] 1-22 * page 40; compound 433 * * page 8, paragraph 29 *; | [Y]WO2009038683 (VERTEX PHARMA [US], et al) [Y] 1-22 * page 44; claim - *; | [Y]US2009131492 (RUAH SARA S HADIDA [US], et al) [Y] 1-22 * pages 25,85,87 * * page 113, paragraph 296 *; | [XY]WO2009073757 (VERTEX PHARMA [US], et al) [X] 1,2,5,6,8-22 * page 18, paragraph 105 * [Y] 1-22; | [XY]WO2009076141 (VERTEX PHARMA [US], et al) [X] 1,2,5,6,8-22 * page 22, paragraph 116 * [Y] 1-22; | [XY]WO2010037066 (VERTEX PHARMA [US], et al) [X] 1,2,5,6,8-22 * page 22, paragraph 108 * [Y] 1-22; | [XPY]WO2010053471 (VERTEX PHARMA [US], et al) [XP] 1,3,5,7-22 * page 37, paragraph 109 * [Y] 1-22; | [XPY]WO2010054138 (VERTEX PHARMA [US], et al) [XP] 1,3,5,7-22 * page 72 * [Y] 1-22; | [A] - JONES ANDREW M ET AL, "Emerging Treatments in Cystic Fibrosis", DRUGS, ADIS INTERNATIONAL LTD, NZ, (20090101), vol. 69, no. 14, doi:DOI:10.2165/11318500-000000000-00000, ISSN 0012-6667, pages 1903 - 1910, XP008134754 [A] 1-22 * page 1907, column r * DOI: http://dx.doi.org/10.2165/11318500-000000000-00000 | par le demandeur | US5304121 | US5886026 | US6099562 | US2003144257 | US2004006237 | US2004105820 | WO2005075435 | WO2006002421 | US2008306062 | US7495103 | US2009099230 | US2009105272 | US2009131492 | US7553855 | US2009170905 | US2009176839 | US2009246820 | US7645789 | US7659268 | US2010074949 | US2010087490 | US7741321 | US2010184739 | US7776905 | US2010256184 | US2010267768 | US2011065928 | US2011064811 | - GREGORY, R. J. ET AL., NATURE, (1990), vol. 347, pages 382 - 386 | - RICH, D. P. ET AL., NATURE, (1990), vol. 347, pages 358 - 362 | - RIORDAN, J. R. ET AL., SCIENCE, (1989), vol. 245, pages 1066 - 1073 | - CUTTING, G. R. ET AL., NATURE, (1990), vol. 346, pages 366 - 369 | - DEAN, M. ET AL., CELL, (1990), vol. 61, pages 863 - 870 | - KEREM, B-S. ET AL., SCIENCE, (1989), vol. 245, pages 1073 - 1080 | - KEREM, B-S ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1990), vol. 87, pages 8447 - 8451 | - QUINTON, P. M., FASEB J., (1990), vol. 4, pages 2709 - 2727 | - DALEMANS ET AL., NATURE LOND., (1991), vol. 354, pages 526 - 528 | - PASYK, FOSKETT, J. CELL. BIOCHEM., (1995), vol. 270, pages 12347 - 50 | - HWANG, T. C. ET AL., J. GEN. PHYSIOL., (1998), vol. 111, no. 3, pages 477 - 90 | - SHELDRICK, G.M., ACTA CRYST., (2008), vol. A64, pages 112 - 122 | - SHELDRICK,G.M., ACTA CRYST., (2008), vol. A64, pages 112 - 122 | - S. M. BERGE ET AL., J. PHARMACEUTICAL SCIENCES, (1977), vol. 66, pages 1 - 19 | - LEE R. CHOO-KANG, PAMELA L., "Zeitlin, Type I, II, III, N, and V cystic fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Defects and Opportunities of Therapy", CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE, (2000), vol. 6, pages 521 - 529 | - GALIETTA, L.J.V., LANTERO, S., GAZZOLO, A., SACCO, O., ROMANO, L., ROSSI, G.A., ZEGARRA-MORAN, O., IN VITRO CELL. DEV. BIOL., (1998), vol. 34, pages 478 - 481 | - RAE, J., COOPER, K., GATES, P., WATSKY, M., J. NEUROSCI. METHODS, (1991), vol. 37, pages 15 - 26 | - DALEMANS, W., BARBRY, P., CHAMPIGNY, G., JALLAT, S., DOTT, K., DREYER, D., CRYSTAL, R.G., PAVIRANI, A., LECOCQ, J-P., LAZDUNSKI, M, NATURE, (1991), vol. 354, pages 526 - 528 | - GONZALEZ, J. E., R. Y. TSIEN, "Voltage sensing by fluorescence resonance energy transfer in single cells", BIOPHYS J, (1995), vol. 69, no. 4, pages 1272 - 80 | - GONZALEZ, J. E., R. Y. TSIEN, "Improved indicators of cell membrane potential that use fluorescence resonance energy transfer", CHEM BIOL, (1997), vol. 4, no. 4, pages 269 - 77 | - GONZALEZ, J. E., K. OADES ET AL., "Cell-based assays and instrumentation for screening ion-channel targets", DRUG DISCOV TODAY, (1999), vol. 4, no. 9, pages 431 - 439 |