EP2593598 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE MÈCHE DE BANC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.05.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.06.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rotorcraft AG Bafflesstrasse 14 9450 Altstätten / CH | [2013/21] | Inventeur(s) | 01 /
STAHLECKER, Hans Hofstr. 32 CH-8494 Rorschacherberg / CH | [2013/21] | Mandataire(s) | Fischer, Matthias, et al Fischer & Konnerth Patentanwälte Partnerschaft Schertlinstrasse 18 81379 München / DE | [2013/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11721436.1 | 13.05.2011 | [2017/27] | WO2011EP02392 | Numéro de priorité, date | DE20101022339 | 01.06.2010 Format original publié: DE102010022339 | [2013/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011151013 | Date: | 08.12.2011 | Langue: | DE | [2011/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2593598 | Date: | 22.05.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.12.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2593598 | Date: | 05.07.2017 | Langue: | DE | [2017/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.12.2011 | Classification | IPC: | D04B9/14, B65H63/06 | [2013/21] | CPC: |
D04B9/14 (EP);
B65H63/06 (EP);
B65H2301/5115 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUSREINIGEN VON VORGARN | [2013/21] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR DECONTAMINATING ROVING | [2013/21] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE MÈCHE DE BANC | [2013/21] | Entrée dans la phase régionale | 25.03.2013 | Taxe nationale de base payée | 25.03.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.03.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.02.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 25.03.2013 | Requête en examen déposée [2013/21] | 23.10.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.09.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.02.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.07.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.01.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.05.2017 | Taxe de délivrance payée | 10.05.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.05.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.09.2015 | Opposition(s) | 06.04.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/24] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation SM, FI, TR, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 25.03.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.03.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 19.04.2013 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 25.03.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.03.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 19.04.2013 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 25.03.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.03.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 19.04.2013 | Décision envoyée | 25.03.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.03.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 19.04.2013 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.05.2011 | AL | 05.07.2017 | CY | 05.07.2017 | CZ | 05.07.2017 | DK | 05.07.2017 | EE | 05.07.2017 | ES | 05.07.2017 | FI | 05.07.2017 | HR | 05.07.2017 | LT | 05.07.2017 | LV | 05.07.2017 | MC | 05.07.2017 | MK | 05.07.2017 | MT | 05.07.2017 | NL | 05.07.2017 | PL | 05.07.2017 | PT | 05.07.2017 | RO | 05.07.2017 | RS | 05.07.2017 | SE | 05.07.2017 | SI | 05.07.2017 | SK | 05.07.2017 | SM | 05.07.2017 | TR | 05.07.2017 | BG | 05.10.2017 | NO | 05.10.2017 | GR | 06.10.2017 | IS | 05.11.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 13.05.2011 | |
CY | 05.07.2017 | ||
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
MK | 05.07.2017 | ||
MT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
PT | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
TR | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 13.05.2011 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
MT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
PT | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
TR | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2020/15] | CZ | 05.07.2017 | |
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
MT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
TR | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2019/06] | CZ | 05.07.2017 | |
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
MT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 05.07.2017 | |
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/39] | CZ | 05.07.2017 | |
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/24] | CZ | 05.07.2017 | |
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/23] | CZ | 05.07.2017 | |
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 05.07.2017 | |
DK | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/12] | ES | 05.07.2017 | |
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/11] | ES | 05.07.2017 | |
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PL | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 05.07.2017 | |
LT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 05.07.2017 | |
LT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 05.07.2017 | |
NO | 05.10.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]DE102007052190 (STAHLECKER GMBH WILHELM [DE]) [X] 1,4-8 * the whole document * [Y] 2,3,9,10 [I] 2,3,9,10; | [Y]DE102006045237 (OERLIKON TEXTILE GMBH & CO KG [DE]) [Y] 2,3,9,10 * paragraph [0002] - paragraph [0003] * | Examen | EP1847496 | par le demandeur | WO2009059438 |