EP2563527 - PROCÉDÉS POUR FORMER UNE CONNEXION À UN TRANSDUCTEUR ULTRASONIQUE MICRO-USINÉ, ET APPAREILS ASSOCIÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.03.2015 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2015 | Demande réputée retirée | publié le 08.04.2015 [2015/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Research Triangle Institute 3040 Cornwallis Road P.O. Box 12194 Research Triangle Park, North Carolina 27709 / US | [2013/10] | Inventeur(s) | 01 /
DAUSCH, David 1721 Wescott Drive Raleigh, North Carolina 27614 / US | 02 /
CARLSON, Jim 4109 Kettering Drive Durham, North Carolina 27713 / US | 03 /
SANDERS, Christopher Brewer 1116 Hawk Hollow Lane Wake Forest, North Carolina 27587 / US | 04 /
GOODWIN, Scott H. 520 Pleasant Green Road Hillsborough, North Carolina 27278 / US | [2013/10] | Mandataire(s) | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2013/10] | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11721596.2 | 22.04.2011 | WO2011US33579 | Numéro de priorité, date | US20100329258P | 29.04.2010 Format original publié: US 329258 P | [2013/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011139602 | Date: | 10.11.2011 | Langue: | EN | [2011/45] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2563527 | Date: | 06.03.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.11.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.01.2012 | Classification | IPC: | B06B1/06, G10K11/00, H01L41/047 | [2013/10] | CPC: |
B06B1/0622 (EP,US);
H10N30/87 (KR);
A61B8/4494 (US);
A61B8/4444 (US);
B06B1/06 (KR);
G10K11/00 (KR);
G10K11/002 (EP,US);
H10N30/06 (EP,US);
H10N30/082 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/10] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERBINDUNG MIT EINEM MIKROGEFERTIGTEN ULTRASCHALLWANDLER UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNGEN | [2013/10] | Anglais: | METHODS FOR FORMING A CONNECTION WITH A MICROMACHINED ULTRASONIC TRANSDUCER, AND ASSOCIATED APPARATUSES | [2013/10] | Français: | PROCÉDÉS POUR FORMER UNE CONNEXION À UN TRANSDUCTEUR ULTRASONIQUE MICRO-USINÉ, ET APPAREILS ASSOCIÉS | [2013/10] | Entrée dans la phase régionale | 16.11.2012 | Taxe nationale de base payée | 16.11.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.11.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.11.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.11.2012 | Requête en examen déposée [2013/10] | 01.11.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/15] | 27.11.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2014 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6308389 (TEZUKA SATORU [JP]); | [AD]US2006238067 (DAUSCH DAVID E [US]); | [A]US2009001853 (ADACHI HIDEO [JP], et al) | par le demandeur | US7449821 | US20100299514 |